JULIE ČERVENKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2023 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b |
|
JULIE ČERVENKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2023 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Petra Červenková
|
Neaktivní
od 12.01.2023
|
|
02.10.2012 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Nusle, 5. května, 451, 25 |
|
PETRA ČERVENKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.01.2023
|
|
02.10.2012 |
Adresa: |
14000, 21944342, Praha, Nusle, 5. května, 451, 25, 5. května 451/25, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Martin Kučera
|
Neaktivní
od 02.10.2012
|
jednatel |
17.07.2009 |
Adresa: |
14900, 21839212, Praha 4, Chalupkova, 1368/8 |
|
Martin Kučera
|
Neaktivní
od 02.10.2012
|
jednatel |
17.07.2009 |
Adresa: |
14900, 21839212, Praha, Chodov, Chalupkova, 1368, 8, Chalupkova 1368/8, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. Daniel Janda
|
Neaktivní
od 17.07.2009
|
jednatel |
20.04.2009 |
Adresa: |
63800, Brno, Brno-sever, Fillova, 105/8 |
|
Mgr. Daniel Janda
|
Neaktivní
od 17.07.2009
|
jednatel |
20.04.2009 |
Adresa: |
63800, 19259255, Brno-město, Brno, Lesná, Fillova, 105, 8, Fillova 105/8, Lesná, 63800 Brno |
|