ALEŠ CHRASTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
63500, 19022620, Brno, Kníničky, Nová, 129, 4 |
|
ALEŠ CHRASTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
63500, 19022620, Brno-město, Brno, Kníničky, Nová, 129, 4, Nová 129/4, Kníničky, 63500 Brno |
|
MICHAL MAŠEK
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
19.09.2013 |
Adresa: |
64300, 19066139, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 705, 31 |
|
MICHAL MAŠEK
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
19.09.2013 |
Adresa: |
64300, 19066139, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 705, 31, Jánošíkova 705/31, Chrlice, 64300 Brno |
|
Michal Mašek
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
jednatel |
25.06.2009 |
Adresa: |
19066139, Brno, Jánošíkova, 705/31 |
|
Aleš Chrastil
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.06.2009 |
Adresa: |
63500, 19022620, Brno, Nová, 4 |
|
MICHAL MAŠEK
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
jednatel |
25.06.2009 |
Adresa: |
64300, 19066139, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 705, 31, Jánošíkova 705/31, Chrlice, 64300 Brno |
|
ALEŠ CHRASTIL
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
25.06.2009 |
Adresa: |
63500, 19022620, Brno-město, Brno, Kníničky, Nová, 129, 4, Nová 129/4, Kníničky, 63500 Brno |
|
Iveta Mašková
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
|
22.04.2009 |
Adresa: |
60200, 19099096, Brno, Orlí, 517/22 |
|
Iveta Mašková
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
|
22.04.2009 |
Adresa: |
60200, 19099096, Brno-město, Brno, Brno-město, Orlí, 517, 22, Orlí 517/22, Brno-město, 60200 Brno |
|