MICHAL VRÁNA
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
člen představenstva |
18.08.2015 |
Adresa: |
25064, 25857789, Hovorčovice, Hovorčovice, Na Konci světa, 522 |
|
ZDENĚK HENEŠ
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
člen představenstva |
18.08.2015 |
Adresa: |
61300, 19305206, Brno, Černá Pole, Zdráhalova, 1653, 27 |
|
ONDŘEJ STEJSKAL
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
předseda představenstva |
18.08.2015 |
Adresa: |
61200, 19717831, Brno, Královo Pole, Purkyňova, 2402, 84 |
|
Ondřej Stejskal
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
předseda představenstva |
18.08.2015 |
Adresa: |
61200, 19717831, Brno-město, Brno, Královo Pole, Purkyňova, 2402, 84, Purkyňova 2402/84, Královo Pole, 61200 Brno |
|
ZDENĚK HENEŠ
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
člen představenstva |
18.08.2015 |
Adresa: |
61300, 19305206, Brno-město, Brno, Černá Pole, Zdráhalova, 1653, 27, Zdráhalova 1653/27, Černá Pole, 61300 Brno |
|
MICHAL VRÁNA
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
člen představenstva |
18.08.2015 |
Adresa: |
25064, 25857789, Praha-východ, Hovorčovice, Hovorčovice, Na Konci světa, 522, Na Konci světa 522, 25064 Hovorčovice |
|
ONDŘEJ STEJSKAL
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
předseda představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
61200, 19717831, Brno, Královo Pole, Purkyňova, 2402, 84 |
|
ZDENĚK HENEŠ
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
člen představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
61300, 19305206, Brno, Černá Pole, Zdráhalova, 1653, 27 |
|
MICHAL VRÁNA
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
člen představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
25064, 25857789, Hovorčovice, Hovorčovice, Na Konci světa, 522 |
|
Ondřej Stejskal
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
předseda představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
61200, 19717831, Brno-město, Brno, Královo Pole, Purkyňova, 2402, 84, Purkyňova 2402/84, Královo Pole, 61200 Brno |
|
ZDENĚK HENEŠ
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
člen představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
61300, 19305206, Brno-město, Brno, Černá Pole, Zdráhalova, 1653, 27, Zdráhalova 1653/27, Černá Pole, 61300 Brno |
|
MICHAL VRÁNA
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
člen představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
25064, 25857789, Praha-východ, Hovorčovice, Hovorčovice, Na Konci světa, 522, Na Konci světa 522, 25064 Hovorčovice |
|
JAKUB WEISBERGER
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
předseda představenstva |
07.08.2013 |
Adresa: |
69604, 13555308, Svatobořice-Mistřín, Mistřín, Hlavní, 503, 210 |
|
JAKUB WEISBERGER
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
předseda představenstva |
07.08.2013 |
Adresa: |
69604, 13555308, Hodonín, Svatobořice-Mistřín, Mistřín, Hlavní, 503, 210, Hlavní 503/210, Mistřín, 69604 Svatobořice-Mistřín |
|
Jakub Weisberger
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
předseda představenstva |
27.06.2012 |
Adresa: |
69604, 13555308, Svatobořice-Mistřín, Hlavní, 503, 210 |
|
Petr Dolinek
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
člen představenstva |
27.06.2012 |
Adresa: |
60200, Brno, Veveří, Burešova, 615, 6 |
|
André Hübel
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
člen představenstva |
27.06.2012 |
Adresa: |
68605, 18950922, Uherské Hradiště, Bedřicha Buchlovana, 903 |
|
JAKUB WEISBERGER
|
Neaktivní
od 07.08.2013
|
předseda představenstva |
27.06.2012 |
Adresa: |
69604, 13555308, Hodonín, Svatobořice-Mistřín, Mistřín, Hlavní, 503, 210, Hlavní 503/210, Mistřín, 69604 Svatobořice-Mistřín |
|
PETR DOLINEK
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
člen představenstva |
27.06.2012 |
Adresa: |
60200, 19172435, Brno-město, Brno, Veveří, Burešova, 615, 6, Burešova 615/6, Veveří, 60200 Brno |
|
André Hübel
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
člen představenstva |
27.06.2012 |
Adresa: |
68605, 18950922, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Bedřicha Buchlovana, 903, Bedřicha Buchlovana 903, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
Petr Hübel
|
Neaktivní
od 27.06.2012
|
člen představenstva |
05.10.2009 |
Adresa: |
76362, 3930327, Tlumačov, Dolní, 7 |
|
Petr Hübel
|
Neaktivní
od 27.06.2012
|
člen představenstva |
05.10.2009 |
Adresa: |
76362, 3930327, Zlín, Tlumačov, Tlumačov, Dolní, 7, Dolní 7, 76362 Tlumačov |
|
Helena Nyčová
|
Neaktivní
od 05.10.2009
|
člen představenstva |
11.05.2009 |
Adresa: |
62300, 19382162, Brno, Glinkova, 291/6 |
|
Helena Nyčová
|
Neaktivní
od 05.10.2009
|
člen představenstva |
11.05.2009 |
Adresa: |
62300, 19382162, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Glinkova, 291, 6, Glinkova 291/6, Kohoutovice, 62300 Brno |
|