Ing. JANA HOHNOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
66461, 13237691, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 479 |
|
VERONIKA KOŽELUHOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
66461, 13237705, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 480 |
|
Ing. LUCIA HOLIČOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
66461, 13237691, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 479 |
|
Ing. JANA HOHNOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
66461, 13237691, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 479, 9. května 479, 66461 Rajhrad |
|
VERONIKA KOŽELUHOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
66461, 13237705, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 480, 9. května 480, 66461 Rajhrad |
|
Ing. LUCIA HOLIČOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
66461, 13237691, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 479, 9. května 479, 66461 Rajhrad |
|
Ing. JANA HOHNOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2021
|
Předseda výboru |
18.09.2020 |
Adresa: |
66461, 13237691, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 479 |
|
Ing. LUCIA HOLIČOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2021
|
Místopředseda výboru |
18.09.2020 |
Adresa: |
66461, 13237691, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 479 |
|
Ing. JANA HOHNOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2021
|
Předseda výboru |
18.09.2020 |
Adresa: |
66461, 13237691, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 479, 9. května 479, 66461 Rajhrad |
|
Ing. LUCIA HOLIČOVÁ
|
Neaktivní
od 15.05.2021
|
Místopředseda výboru |
18.09.2020 |
Adresa: |
66461, 13237691, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 479, 9. května 479, 66461 Rajhrad |
|
Ing. MILAN LISA
|
Neaktivní
od 18.09.2020
|
předseda výboru |
06.06.2017 |
Adresa: |
66461, 13237705, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 480 |
|
Ing. LUBOMÍR ŠTOPL
|
Neaktivní
od 18.09.2020
|
místopředseda výboru |
06.06.2017 |
Adresa: |
62800, 19573154, Brno-město, Brno, Židenice, Bzenecká, 4154, 13 |
|
FRANTIŠEK ZAJÍC
|
Neaktivní
od 04.12.2020
|
člen výboru |
06.06.2017 |
Adresa: |
66461, 13237705, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 480 |
|
Ing. MILAN LISA
|
Neaktivní
od 18.09.2020
|
předseda výboru |
06.06.2017 |
Adresa: |
66461, 13237705, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 480, 9. května 480, 66461 Rajhrad |
|
Ing. LUBOMÍR ŠTOPL
|
Neaktivní
od 18.09.2020
|
místopředseda výboru |
06.06.2017 |
Adresa: |
62800, 19573154, Brno-město, Brno, Židenice, Bzenecká, 4154, 13, Bzenecká 4154/13, Židenice, 62800 Brno |
|
FRANTIŠEK ZAJÍC
|
Neaktivní
od 04.12.2020
|
člen výboru |
06.06.2017 |
Adresa: |
66461, 13237705, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 480, 9. května 480, 66461 Rajhrad |
|
Ing. JAROSLAV TRÁVNÍČEK
|
Neaktivní
od 06.06.2017
|
předseda výboru |
15.03.2017 |
Adresa: |
66461, 26401398, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, Syrovická |
|
Ing. JAROSLAV TRÁVNÍČEK
|
Neaktivní
od 06.06.2017
|
předseda výboru |
15.03.2017 |
Adresa: |
66461, 26401398, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, Syrovická, Syrovická č.ev. 169, 66461 Rajhrad |
|
Ing. MILAN LISA
|
Neaktivní
od 06.06.2017
|
místopředseda výboru |
24.11.2016 |
Adresa: |
66461, 13237705, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 480 |
|
Ing. MILAN LISA
|
Neaktivní
od 06.06.2017
|
místopředseda výboru |
24.11.2016 |
Adresa: |
66461, 13237705, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 480, 9. května 480, 66461 Rajhrad |
|
Ing. JAROSLAV TRÁVNÍČEK
|
Neaktivní
od 15.03.2017
|
předseda výboru |
02.06.2016 |
Adresa: |
66461, 13237691, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 479 |
|
Ing. Jaroslav Trávníček
|
Neaktivní
od 15.03.2017
|
předseda výboru |
02.06.2016 |
Adresa: |
66461, 13237691, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 479, 9. května 479, 66461 Rajhrad |
|
Ing. Jaroslav Trávníček
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
předseda výboru |
06.06.2009 |
Adresa: |
66461, 13237691, Rajhrad, 9. května, 479 |
|
Ing. Milan Lisa
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
místopředseda výboru |
06.06.2009 |
Adresa: |
66461, 13237705, Rajhrad, 9. května, 480 |
|
František Zajíc
|
Neaktivní
od 06.06.2017
|
člen výboru |
06.06.2009 |
Adresa: |
66461, 13237705, Rajhrad, 9. května, 480 |
|
Ing. Jaroslav Trávníček
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
předseda výboru |
06.06.2009 |
Adresa: |
66461, 13237691, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 479, 9. května 479, 66461 Rajhrad |
|
Ing. MILAN LISA
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
místopředseda výboru |
06.06.2009 |
Adresa: |
66461, 13237705, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 480, 9. května 480, 66461 Rajhrad |
|
FRANTIŠEK ZAJÍC
|
Neaktivní
od 06.06.2017
|
člen výboru |
06.06.2009 |
Adresa: |
66461, 13237705, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, 9. května, 480, 9. května 480, 66461 Rajhrad |
|