JIŘÍ ŠMÍD
|
Neaktivní
od 23.12.2016
|
pověřený vlastník |
29.09.2016 |
Adresa: |
69301, 27637484, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, U Větrolamu, 1303, 35 |
|
JIŘÍ ŠMÍD
|
Neaktivní
od 23.12.2016
|
pověřený vlastník |
29.09.2016 |
Adresa: |
69301, 27637484, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, U Větrolamu, 1303, 35, U Větrolamu 1303/35, 69301 Hustopeče |
|
JIŘÍ ŠMÍD
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
pověřený vlastník |
19.07.2014 |
Adresa: |
69301, 27637484, Hustopeče, Hustopeče, U Větrolamu, 1303, 35 |
|
JIŘÍ ŠMÍD
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
pověřený vlastník |
19.07.2014 |
Adresa: |
69301, 27637484, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, U Větrolamu, 1303, 35, U Větrolamu 1303/35, 69301 Hustopeče |
|
JANA SEDLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
člen výboru |
14.03.2014 |
Adresa: |
69123, 10059521, Pohořelice, Pohořelice, Znojemská, 530 |
|
JANA SEDLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
člen výboru |
14.03.2014 |
Adresa: |
69123, 10059521, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Znojemská, 530, Znojemská 530, 69123 Pohořelice |
|
Jana Sedláčková
|
Neaktivní
od 14.03.2014
|
člen výboru |
26.06.2009 |
Adresa: |
10059521, Pohořelice, Znojemská, 530 |
|
Miroslav Baláž
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
předseda výboru |
26.06.2009 |
Adresa: |
27637484, Hustopeče, U Větrolamu, 1303/35 |
|
Lucie Krejčiříková
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
člen výboru |
26.06.2009 |
Adresa: |
27637484, Hustopeče, U Větrolamu, 1303/35 |
|
JANA SEDLÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.03.2014
|
člen výboru |
26.06.2009 |
Adresa: |
69123, 10059521, Brno-venkov, Pohořelice, Pohořelice, Znojemská, 530, Znojemská 530, 69123 Pohořelice |
|
Lucie Krejčiříková
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
člen výboru |
26.06.2009 |
Adresa: |
69301, 27637484, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, U Větrolamu, 1303, 35, U Větrolamu 1303/35, 69301 Hustopeče |
|
Miroslav Baláž
|
Neaktivní
od 19.07.2014
|
předseda výboru |
26.06.2009 |
Adresa: |
69301, 27637484, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, U Větrolamu, 1303, 35, U Větrolamu 1303/35, 69301 Hustopeče |
|