PAVEL OCELÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.09.2018 |
Adresa: |
28163, 42209862, Praha-východ, Výžerky, Výžerky, 82 |
|
PAVEL OCELÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.09.2018 |
Adresa: |
28163, 42209862, Praha-východ, Výžerky, Výžerky, 82, č.p. 82, 28163 Výžerky |
|
Ing. MILOŠ RUBEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.07.2016 |
Adresa: |
79841, 25965271, Prostějov, Kostelec na Hané, Kostelec na Hané, Sportovní, 852 |
|
Ing. MILOŠ RUBEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.07.2016 |
Adresa: |
79841, 25965271, Prostějov, Kostelec na Hané, Kostelec na Hané, Sportovní, 852, Sportovní 852, 79841 Kostelec na Hané |
|
Ing. TOMÁŠ CHALÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.10.2015 |
Adresa: |
79601, 24835374, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Veleslavínská, 2879, 22 |
|
Ing. TOMÁŠ CHALÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.10.2015 |
Adresa: |
79601, 24835374, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Veleslavínská, 2879, 22, Veleslavínská 2879/22, 79601 Prostějov |
|
PAVEL OCELÍK
|
Neaktivní
od 06.09.2018
|
jednatel |
30.03.2017 |
Adresa: |
14200, 21958602, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Výletní, 353, 28 |
|
Pavel Ocelík
|
Neaktivní
od 06.09.2018
|
jednatel |
30.03.2017 |
Adresa: |
14200, 21958602, Praha, Písnice, Výletní, 353, 28, Výletní 353/28, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
MUDr. ZDENĚK DOKLÁDAL
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
jednatel |
07.07.2016 |
Adresa: |
79601, 24834831, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Vrlova, 2828, 16 |
|
MUDr. Zdeněk Dokládal
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
jednatel |
07.07.2016 |
Adresa: |
79601, 24834831, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Vrlova, 2828, 16, Vrlova 2828/16, 79601 Prostějov |
|
MUDr. ZDENĚK DOKLÁDAL
|
Neaktivní
od 07.07.2016
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
79601, 24834831, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Vrlova, 2828, 16 |
|
MUDr. Zdeněk Dokládal
|
Neaktivní
od 07.07.2016
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
79601, 24834831, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Vrlova, 2828, 16, Vrlova 2828/16, 79601 Prostějov |
|
Ing. MILOŠ RUBEŠ
|
Neaktivní
od 07.07.2016
|
jednatel |
05.08.2015 |
Adresa: |
79841, 25965271, Prostějov, Kostelec na Hané, Kostelec na Hané, Sportovní, 852 |
|
Ing. MILOŠ RUBEŠ
|
Neaktivní
od 07.07.2016
|
jednatel |
05.08.2015 |
Adresa: |
79841, 25965271, Prostějov, Kostelec na Hané, Kostelec na Hané, Sportovní, 852, Sportovní 852, 79841 Kostelec na Hané |
|
Ing. Miloš Rubeš
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
jednatel |
23.06.2009 |
Adresa: |
79841, 25965271, Kostelec na Hané, Sportovní, 852 |
|
MUDr. Zdeněk Dokládal
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
23.06.2009 |
Adresa: |
79601, 24834831, Prostějov, Vrlova, 2828/16 |
|
Ing. Tomáš Chalánek
|
Neaktivní
od 28.10.2015
|
jednatel |
23.06.2009 |
Adresa: |
79603, 24847020, Prostějov, sídl. E. Beneše, 3916/21 |
|
Ing. MILOŠ RUBEŠ
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
jednatel |
23.06.2009 |
Adresa: |
79841, 25965271, Prostějov, Kostelec na Hané, Kostelec na Hané, Sportovní, 852, Sportovní 852, 79841 Kostelec na Hané |
|
MUDr. Zdeněk Dokládal
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
23.06.2009 |
Adresa: |
79601, 24834831, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Vrlova, 2828, 16, Vrlova 2828/16, 79601 Prostějov |
|
Ing. Tomáš Chalánek
|
Neaktivní
od 28.10.2015
|
jednatel |
23.06.2009 |
Adresa: |
79603, 24847020, Prostějov, Prostějov, Prostějov, sídl. E. Beneše, 3916, 21, sídl. E. Beneše 3916/21, 79603 Prostějov |
|