PETER NOACK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2020 |
Adresa: |
16000, 22181733, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, V. P. Čkalova, 734, 13 |
|
PETER NOACK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2020 |
Adresa: |
16000, 22181733, Praha, Bubeneč, V. P. Čkalova, 734, 13, V. P. Čkalova 734/13, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
SEBASTIAN JUNGHÄNEL
|
Aktivní
|
jednatel |
27.06.2017 |
Adresa: |
12000, 21752842, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Polská, 1349, 30 |
|
SEBASTIAN JUNGHÄNEL
|
Aktivní
|
jednatel |
27.06.2017 |
Adresa: |
12000, 21752842, Praha, Vinohrady, Polská, 1349, 30, Polská 1349/30, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PETER NOACK
|
Neaktivní
od 22.07.2020
|
jednatel |
27.09.2018 |
Adresa: |
16400, 27892221, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, Nebušická, 875 |
|
PETER NOACK
|
Neaktivní
od 22.07.2020
|
jednatel |
27.09.2018 |
Adresa: |
16400, 27892221, Praha, Nebušice, Nebušická, 875, Nebušická 875, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
PETER NOACK
|
Neaktivní
od 27.09.2018
|
jednatel |
27.06.2017 |
Adresa: |
16000, 22266941, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Pevnostní, 945, 28 |
|
PETER NOACK
|
Neaktivní
od 27.09.2018
|
jednatel |
27.06.2017 |
Adresa: |
16000, 22266941, Praha, Střešovice, Pevnostní, 945, 28, Pevnostní 945/28, Střešovice, 16000 Praha 6 |
|
MARTIN BOROVKA
|
Neaktivní
od 27.06.2017
|
jednatel |
27.04.2017 |
Adresa: |
16000, 22216146, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Tychonova, 268, 6 |
|
MARTIN BOROVKA
|
Neaktivní
od 27.06.2017
|
jednatel |
27.04.2017 |
Adresa: |
16000, 22216146, Praha, Hradčany, Tychonova, 268, 6, Tychonova 268/6, Hradčany, 16000 Praha 6 |
|
MARTIN BOROVKA
|
Neaktivní
od 27.04.2017
|
jednatel |
25.09.2015 |
Adresa: |
16000, 27115097, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 2642, 4 |
|
MARTIN BOROVKA
|
Neaktivní
od 27.04.2017
|
jednatel |
25.09.2015 |
Adresa: |
16000, 27115097, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 2642, 4, Na Míčánce 2642/4, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
LUBOŠ TROJÁNEK
|
Neaktivní
od 27.06.2017
|
jednatel |
04.02.2014 |
Adresa: |
50327, 25896709, Lhota pod Libčany, Lhota pod Libčany, 206 |
|
LUBOŠ TROJÁNEK
|
Neaktivní
od 27.06.2017
|
jednatel |
04.02.2014 |
Adresa: |
50327, 25896709, Hradec Králové, Lhota pod Libčany, Lhota pod Libčany, 206, č.p. 206, 50327 Lhota pod Libčany |
|
Grégoire Pinasseau
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
jednatel |
02.11.2011 |
Adresa: |
16200, 22258396, Praha 6, Střešovice, Na Ořechovce, 318, 50 |
|
Grégoire Pinasseau
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
jednatel |
02.11.2011 |
Adresa: |
16200, 22258396, Praha, Střešovice, Na Ořechovce, 318, 50, Na Ořechovce 318/50, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Grégoire Pinasseau
|
Neaktivní
od 02.11.2011
|
jednatel |
13.07.2010 |
Adresa: |
15400, 22748008, Praha 5, V Javoříčku, 4 |
|
Grégoire Pinasseau
|
Neaktivní
od 02.11.2011
|
jednatel |
13.07.2010 |
Adresa: |
15400, 22748008, Praha, Hlubočepy, V javoříčku, 1058, 4, V javoříčku 1058/4, Hlubočepy, 15400 Praha 5 |
|
Jiří Lutonský
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
jednatel |
10.09.2009 |
Adresa: |
66401, 26676923, Řícmanice, Komenského, 218 |
|
Jiří Lutonský
|
Neaktivní
od 13.07.2010
|
jednatel |
10.09.2009 |
Adresa: |
66401, 26676923, Brno-venkov, Řícmanice, Řícmanice, Komenského, 218, Komenského 218, 66401 Řícmanice |
|