Ing. LUCIE PŠTROSOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2022 |
Adresa: |
25228, 6506836, Praha-západ, Černošice, Černošice, Karlštejnská, 259 |
|
Ing. LUCIE PŠTROSOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2022 |
Adresa: |
25228, 6506836, Praha-západ, Černošice, Černošice, Karlštejnská, 259, Karlštejnská 259, 25228 Černošice |
|
ANNA PŠTROSOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
14000, 21913889, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Sedlčanská, 1327, 65 |
|
ANNA PŠTROSOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
14000, 21913889, Praha, Michle, Sedlčanská, 1327, 65, Sedlčanská 1327/65, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. RADANA GOGOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2022
|
jednatel |
22.11.2019 |
Adresa: |
25228, 6506836, Praha-západ, Černošice, Černošice, Karlštejnská, 259 |
|
Mgr. RADANA GOGOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2022
|
jednatel |
22.11.2019 |
Adresa: |
25228, 6506836, Praha-západ, Černošice, Černošice, Karlštejnská, 259, Karlštejnská 259, 25228 Černošice |
|
Mgr. LUKÁŠ GOGA
|
Neaktivní
od 10.11.2022
|
jednatel |
06.10.2016 |
Adresa: |
15300, 25695754, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Věštínská, 1525, 6a |
|
Mgr. LUKÁŠ GOGA
|
Neaktivní
od 10.11.2022
|
jednatel |
06.10.2016 |
Adresa: |
15300, 25695754, Praha, Radotín, Věštínská, 1525, 6a, Věštínská 1525/6a, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
Mgr. Lukáš Goga
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
25228, 6516122, Černošice, Černošice, Riegrova, 1209 |
|
Mgr. Radana Gogová
|
Neaktivní
od 22.11.2019
|
jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
25228, 6516122, Černošice, Černošice, Riegrova, 1209 |
|
Mgr. Lukáš Goga
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
Černošice, Černošice, Riegrova, 25228, Riegrova 1209, 25228 Černošice, Česká republika |
|
Mgr. Radana Gogová
|
Neaktivní
od 22.11.2019
|
jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
Černošice, Černošice, Riegrova, 25228, Riegrova 1209, 25228 Černošice, Česká republika |
|
Anna Pštrosová
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
jednatel |
28.03.2008 |
Adresa: |
14000, 21913889, Praha 4, Sedlčanská, 1327/65 |
|
Mgr. Radana Gogová
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
jednatel |
28.03.2008 |
Adresa: |
25228, 6517994, Černošice, Zahradní, 1397 |
|
Mgr. Lukáš Goga
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
jednatel |
28.03.2008 |
Adresa: |
25228, 6517994, Černošice, Zahradní, 1397 |
|
ANNA PŠTROSOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
jednatel |
28.03.2008 |
Adresa: |
14000, 21913889, Praha, Michle, Sedlčanská, 1327, 65, Sedlčanská 1327/65, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. Radana Gogová
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
jednatel |
28.03.2008 |
Adresa: |
25228, 6517994, Praha-západ, Černošice, Černošice, Zahradní, 1397, Zahradní 1397, 25228 Černošice |
|
Mgr. Lukáš Goga
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
jednatel |
28.03.2008 |
Adresa: |
25228, 6517994, Praha-západ, Černošice, Černošice, Zahradní, 1397, Zahradní 1397, 25228 Černošice |
|