KSENIA POLYAK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2018 |
Adresa: |
14200, 22720791, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, U bazénu, 489, 3 |
|
ANTON TATARU
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2018 |
Adresa: |
14200, 22720791, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, U bazénu, 489, 3 |
|
KSENIA POLYAK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2018 |
Adresa: |
14200, 22720791, Praha, Písnice, U bazénu, 489, 3, U bazénu 489/3, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
ANTON TATARU
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2018 |
Adresa: |
14200, 22720791, Praha, Písnice, U bazénu, 489, 3, U bazénu 489/3, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
LIUDMILA GUREEVA
|
Neaktivní
od 09.11.2018
|
jednatel |
27.10.2017 |
Adresa: |
50601, 27698475, Jičín, Jičín, Nové Město, Pod Koželuhy, 607 |
|
LIUDMILA GUREEVA
|
Neaktivní
od 09.11.2018
|
jednatel |
27.10.2017 |
Adresa: |
50601, 27698475, Jičín, Jičín, Nové Město, Pod Koželuhy, 607, Pod Koželuhy 607, Nové Město, 50601 Jičín |
|
LIUDMILA GUREEVA
|
Neaktivní
od 27.10.2017
|
jednatel |
15.02.2017 |
Adresa: |
19000, 25725173, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Jitravská, 561, 8 |
|
LIUDMILA GUREEVA
|
Neaktivní
od 27.10.2017
|
jednatel |
15.02.2017 |
Adresa: |
19000, 25725173, Praha, Střížkov, Jitravská, 561, 8, Jitravská 561/8, Střížkov, 19000 Praha 8 |
|
Liudmila Gureeva
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
jednatel |
14.03.2008 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Holešovice, U Měšťanského pivovaru, 869/1 |
|
Sergey Gureev
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
jednatel |
14.03.2008 |
Adresa: |
m. Ivanovo, ul. Kukonkovych 142-223 |
|
Irina Gureeva
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
jednatel |
14.03.2008 |
Adresa: |
m. Ivanovo, ul. Kukonkovych 142-223 |
|
Liudmila Gureeva
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
jednatel |
14.03.2008 |
Adresa: |
17000, 22304380, Praha, Holešovice, U měšťanského pivovaru, 869, 1, U měšťanského pivovaru 869/1, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|