RICHARD FORMÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2022 |
Adresa: |
25724, 2987481, Benešov, Hvězdonice, Hvězdonice, 115 |
|
RICHARD FORMÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2022 |
Adresa: |
25724, 2987481, Benešov, Hvězdonice, Hvězdonice, 115, č.p. 115, 25724 Hvězdonice |
|
RICHARD FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
jednatel |
23.08.2013 |
Adresa: |
25101, 12683230, Říčany, Strašín, Vojkovská, 14, 7 |
|
RICHARD FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
jednatel |
23.08.2013 |
Adresa: |
25101, 12683230, Praha-východ, Říčany, Strašín, Vojkovská, 14, 7, Vojkovská 14/7, Strašín, 25101 Říčany |
|
Richard Formánek
|
Neaktivní
od 23.08.2013
|
jednatel |
21.06.2008 |
Adresa: |
19000, Praha 9, Bohušovická, 489/16 |
|
Richard Formánek
|
Neaktivní
od 23.08.2013
|
jednatel |
21.06.2008 |
Adresa: |
19000, 22517464, Praha, Prosek, Bohušovická, 489, 16, Bohušovická 489/16, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Radim Třešňák
|
Neaktivní
od 21.06.2008
|
jednatel |
27.03.2008 |
Adresa: |
29001, Poděbrady, Poděbrady II, Lidická, 792/25 |
|
Ing. Radim Třešňák
|
Neaktivní
od 21.06.2008
|
jednatel |
27.03.2008 |
Adresa: |
29001, 18322433, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Lidická, 792, 25, Lidická 792/25, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|