ZDENĚK POLÁCH
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
05.08.2020 |
Adresa: |
14800, 25955888, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4 |
|
RNDr. TOMÁŠ JANOVSKÝ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.08.2020 |
Adresa: |
14800, 25955888, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4 |
|
doc.Ing. JIŘÍ ČARSKÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.08.2020 |
Adresa: |
14800, 25955888, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4 |
|
ZDENĚK POLÁCH
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
05.08.2020 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
RNDr. TOMÁŠ JANOVSKÝ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.08.2020 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
doc.Ing. JIŘÍ ČARSKÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.08.2020 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. LENKA FOŘTOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2020
|
Předseda výboru |
14.08.2019 |
Adresa: |
14800, 25955888, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4 |
|
doc. Ing. JIŘÍ ČARSKÝ
|
Neaktivní
od 05.08.2020
|
Místopředseda výboru |
14.08.2019 |
Adresa: |
14800, 25955888, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4 |
|
Ing. BLANKA BUDAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2020
|
Člen výboru |
14.08.2019 |
Adresa: |
14300, 21937371, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Daškova, 3079, 3 |
|
Ing. LENKA FOŘTOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2020
|
Předseda výboru |
14.08.2019 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
doc. Ing. JIŘÍ ČARSKÝ
|
Neaktivní
od 05.08.2020
|
Místopředseda výboru |
14.08.2019 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. BLANKA BUDAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2020
|
Člen výboru |
14.08.2019 |
Adresa: |
14300, 21937371, Praha, Modřany, Daškova, 3079, 3, Daškova 3079/3, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
KRISTÝNA HOLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
Předseda výboru |
06.09.2017 |
Adresa: |
14800, 25955888, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4 |
|
doc. Ing. JIŘÍ ČARSKÝ
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
Místopředseda výboru |
06.09.2017 |
Adresa: |
14800, 25955888, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4 |
|
Ing. BLANKA BUDAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
Člen výboru |
06.09.2017 |
Adresa: |
14300, 21937371, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Daškova, 3079, 3 |
|
KRISTÝNA HOLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
Předseda výboru |
06.09.2017 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
doc. Ing. JIŘÍ ČARSKÝ
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
Místopředseda výboru |
06.09.2017 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. BLANKA BUDAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
Člen výboru |
06.09.2017 |
Adresa: |
14300, 21937371, Praha, Modřany, Daškova, 3079, 3, Daškova 3079/3, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
TOMÁŠ JANOVSKÝ
|
Neaktivní
od 06.09.2017
|
|
07.10.2014 |
Adresa: |
14800, 25955888, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4 |
|
KRISTÝNA HOLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2017
|
Místopředseda výboru |
07.10.2014 |
Adresa: |
14800, 25955888, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4 |
|
MICHAL CHOURA
|
Neaktivní
od 06.09.2017
|
Předseda výboru |
07.10.2014 |
Adresa: |
14800, 25955888, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4 |
|
TOMÁŠ JANOVSKÝ
|
Neaktivní
od 06.09.2017
|
|
07.10.2014 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
KRISTÝNA HOLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2017
|
Místopředseda výboru |
07.10.2014 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
MICHAL CHOURA
|
Neaktivní
od 06.09.2017
|
Předseda výboru |
07.10.2014 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
PAVLA VOHNICKÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
člen |
20.02.2013 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha 4, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4 |
|
PAVLA VOHNICKÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
člen |
20.02.2013 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Čarský
|
Neaktivní
od 20.02.2013
|
člen výboru |
14.08.2008 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha 4, Kunratice, Merhoutova, 1400/4 |
|
Michal Choura
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
předseda výboru |
14.08.2008 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha 4, Kunratice, Merhoutova, 1400/4 |
|
Zdeněk Polách
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
místopředseda výboru |
14.08.2008 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha 4, Kunratice, Merhoutova, 1400/4 |
|
Ing. Jiří Čarský
|
Neaktivní
od 20.02.2013
|
člen výboru |
14.08.2008 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
MICHAL CHOURA
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
předseda výboru |
14.08.2008 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
ZDENĚK POLÁCH
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
místopředseda výboru |
14.08.2008 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Zdeněk Polách
|
Neaktivní
od 14.08.2008
|
předseda výboru |
16.04.2008 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha 4, Kunratice, Merhoutova, 1400/4 |
|
Ing. Jiří Čarský
|
Neaktivní
od 14.08.2008
|
místopředseda výboru |
16.04.2008 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha 4, Kunratice, Merhoutova, 1400/4 |
|
Mgr. Vladimír Vocetka
|
Neaktivní
od 14.08.2008
|
člen výboru |
16.04.2008 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha 4, Kunratice, Merhoutova, 1400/4 |
|
ZDENĚK POLÁCH
|
Neaktivní
od 14.08.2008
|
předseda výboru |
16.04.2008 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Čarský
|
Neaktivní
od 14.08.2008
|
místopředseda výboru |
16.04.2008 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Mgr. Vladimír Vocetka
|
Neaktivní
od 14.08.2008
|
člen výboru |
16.04.2008 |
Adresa: |
14800, 25955888, Praha, Kunratice, Merhoutova, 1400, 4, Merhoutova 1400/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|