STANISLAV SOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.06.2021 |
Adresa: |
41121, 17730112, Litoměřice, Vrbičany, Vrbičany, 8 |
|
STANISLAV SOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.06.2021 |
Adresa: |
41121, 17730112, Litoměřice, Vrbičany, Vrbičany, 8, č.p. 8, 41121 Vrbičany |
|
JAN HODR
|
Neaktivní
od 18.03.2022
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
19600, 22412590, Hlavní město Praha, Praha, Čakovice, Bělomlýnská, 810, 28 |
|
JAN HODR
|
Neaktivní
od 18.03.2022
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
19600, 22412590, Praha, Čakovice, Bělomlýnská, 810, 28, Bělomlýnská 810/28, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Jan Hodr
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
27.03.2008 |
Adresa: |
19600, 22412590, Praha 9, Čakovice, Bělomlýnská, 810/28 |
|
Stanislav Sova
|
Neaktivní
od 24.06.2021
|
jednatel |
27.03.2008 |
Adresa: |
41121, 17730112, Vrbičany, 8 |
|
JAN HODR
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
27.03.2008 |
Adresa: |
19600, 22412590, Praha, Čakovice, Bělomlýnská, 810, 28, Bělomlýnská 810/28, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
STANISLAV SOVA
|
Neaktivní
od 24.06.2021
|
jednatel |
27.03.2008 |
Adresa: |
41121, 17730112, Litoměřice, Vrbičany, Vrbičany, 8, č.p. 8, 41121 Vrbičany |
|