HANA BURDOVÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2019
|
jednatel |
23.11.2015 |
Adresa: |
25101, 25306057, Říčany, Říčany, Prostřední, 2001 |
|
HANA BURDOVÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2019
|
jednatel |
23.11.2015 |
Adresa: |
25101, 25306057, Praha-východ, Říčany, Říčany, Prostřední, 2001, Prostřední 2001, 25101 Říčany |
|
Hana Burdová
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
jednatel |
11.11.2010 |
Adresa: |
25101, 25306057, Říčany, Prostřední, 2001 |
|
HANA BURDOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
jednatel |
11.11.2010 |
Adresa: |
25101, 25306057, Praha-východ, Říčany, Říčany, Prostřední, 2001, Prostřední 2001, 25101 Říčany |
|
Tomáš Pelíšek
|
Neaktivní
od 11.11.2010
|
jednatel |
09.06.2008 |
Adresa: |
17000, 22296590, Praha 7, Holešovice, U staré plynárny, 47/6 |
|
Tomáš Pelíšek
|
Neaktivní
od 11.11.2010
|
jednatel |
09.06.2008 |
Adresa: |
17000, 22296590, Praha, Holešovice, U staré plynárny, 47, 6, U staré plynárny 47/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ingrid Stirberová
|
Neaktivní
od 09.06.2008
|
jednatel |
26.03.2008 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha 4, Pod Lázní, 745/5 |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2008
|
jednatel |
26.03.2008 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha, Nusle, Pod lázní, 745, 5, Pod lázní 745/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|