Ing. SVATOPLUK ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2023 |
Adresa: |
19014, 22469281, Praha, Klánovice, Smidarská, 110, 24 |
|
Ing. SVATOPLUK ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2023 |
Adresa: |
19014, 22469281, Praha, Klánovice, Smidarská, 110, 24, Smidarská 110/24, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Ing. SVATOPLUK ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 14.01.2023
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
19014, 22469281, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Smidarská, 110 |
|
Ing. SVATOPLUK ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 14.01.2023
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
19014, 22469281, Praha, Klánovice, Smidarská, 110, 24, Smidarská 110/24, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Ing. Igor Kratochvíl
|
Neaktivní
od 24.04.2008
|
jednatel |
03.04.2008 |
Adresa: |
10400, 25560140, Praha 10, Uhříněves, Merkurova, 1143/7 |
|
Ing. Svatopluk Štěpánek
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
03.04.2008 |
Adresa: |
19014, 22469281, Praha 9, Klánovice, Smidarská, 110 |
|
Ing. IGOR KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 24.04.2008
|
jednatel |
03.04.2008 |
Adresa: |
10400, 25560140, Praha, Uhříněves, Merkurova, 1143, 7, Merkurova 1143/7, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ing. SVATOPLUK ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
03.04.2008 |
Adresa: |
19014, 22469281, Praha, Klánovice, Smidarská, 110, 24, Smidarská 110/24, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|