SALVATORE D'AGOSTINO
|
Aktivní
|
jednatel |
18.08.2022 |
Adresa: |
16000, 22175598, Praha, Bubeneč, Gotthardská, 28, 8 |
|
SALVATORE D'AGOSTINO
|
Aktivní
|
jednatel |
18.08.2022 |
Adresa: |
16000, 22175598, Praha, Bubeneč, Gotthardská, 28, 8, Gotthardská 28/8, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
GIROLAMO D'AGOSTINO
|
Neaktivní
od 18.08.2022
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
16000, 22175598, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Gotthardská, 28, 8 |
|
GIROLAMO D'AGOSTINO
|
Neaktivní
od 18.08.2022
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
16000, 22175598, Praha, Bubeneč, Gotthardská, 28, 8, Gotthardská 28/8, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
GIROLAMO D'AGOSTINO
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
25.03.2014 |
Adresa: |
27735, 6199399, Kadlín, Kadlín, 36 |
|
GIROLAMO D'AGOSTINO
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
25.03.2014 |
Adresa: |
27735, 6199399, Mělník, Kadlín, Kadlín, 36, č.p. 36, 27735 Kadlín |
|
Girolamo D´Agostino
|
Neaktivní
od 25.03.2014
|
jednatel |
07.04.2008 |
Adresa: |
10900, 22690956, Praha 10, Petrovice, Frostova, 346 |
|
Girolamo D´Agostino
|
Neaktivní
od 25.03.2014
|
jednatel |
07.04.2008 |
Adresa: |
10900, 22690956, Praha, Petrovice, Frostova, 346, 3, Frostova 346/3, Petrovice, 10900 Praha 10 |
|