LUDMILA DONSKAJA
|
Aktivní
|
jednatel |
17.06.2021 |
Adresa: |
47201, 23130113, Česká Lípa, Dubá, Deštná, 28 |
|
LUDMILA DONSKAJA
|
Aktivní
|
jednatel |
17.06.2021 |
Adresa: |
47201, 23130113, Česká Lípa, Dubá, Deštná, 28, Deštná 28, 47201 Dubá |
|
ALEXANDER DONSKOY
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
47201, 23130113, Dubá, Deštná, 28 |
|
ALEXANDER DONSKOY
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
47201, 23130113, Česká Lípa, Dubá, Deštná, 28, Deštná 28, 47201 Dubá |
|
LJUDMILA ALEXANDROVNA DONSKAJA
|
Neaktivní
od 17.06.2021
|
jednatel |
01.04.2019 |
Adresa: |
47201, 23130113, Česká Lípa, Dubá, Deštná, 28 |
|
LJUDMILA ALEXANDROVNA DONSKAJA
|
Neaktivní
od 17.06.2021
|
jednatel |
01.04.2019 |
Adresa: |
47201, 23130113, Česká Lípa, Dubá, Deštná, 28, Deštná 28, 47201 Dubá |
|
LIUDMILA DONSKAYA
|
Neaktivní
od 01.04.2019
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
47201, 23130113, Dubá, Deštná, 28 |
|
LIUDMILA DONSKAYA
|
Neaktivní
od 01.04.2019
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
47201, 23130113, Česká Lípa, Dubá, Deštná, 28, Deštná 28, 47201 Dubá |
|
Alexander Donskoy
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
11.08.2009 |
Adresa: |
Chabarovsk, Pokusa, 26-1, 68 00 52 |
|
Liudmila Donskaya
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
21.10.2008 |
Adresa: |
Chabarovsk, Pokusa, 26-1 |
|
Liudmila Donskaya
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
21.10.2008 |
Adresa: |
26-1, Chabarovsk, Pokusa, Pokusa 26-1, Chabarovsk, Rusko |
|
Věra Zajfertová
|
Neaktivní
od 21.10.2008
|
jednatel |
11.04.2008 |
Adresa: |
14700, 21962626, Praha, Podolí, Jeremenkova, 373/17 |
|
Věra Zajfertová
|
Neaktivní
od 21.10.2008
|
jednatel |
11.04.2008 |
Adresa: |
14700, 21962626, Praha, Podolí, Jeremenkova, 373, 17, Jeremenkova 373/17, Podolí, 14700 Praha 4 |
|