PETR ŠMÍD
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.07.2023 |
Adresa: |
33555, 77543432, Plzeň-jih, Neurazy, Neurazy, 157, č.p. 157, 33555 Neurazy |
|
PETR FALTUS
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.07.2023 |
Adresa: |
12800, 21757861, Praha, Vyšehrad, Vratislavova, 3, 25, Vratislavova 3/25, Vyšehrad, 12800 Praha 2 |
|
PETR ŠMÍD
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.11.2017 |
Adresa: |
33555, 77543432, Plzeň-jih, Neurazy, Neurazy, 157 |
|
PETR FALTUS
|
Aktivní
|
člen představenstva |
22.08.2017 |
Adresa: |
12800, 21757861, Hlavní město Praha, Praha, Vyšehrad, Vratislavova, 3, 25 |
|
PETR ŠMÍD
|
Neaktivní
od 29.07.2023
|
člen představenstva |
10.11.2017 |
Adresa: |
33555, 77543432, Plzeň-jih, Neurazy, Neurazy, 157, č.p. 157, 33555 Neurazy |
|
PETR ŠMÍD
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
člen představenstva |
22.08.2017 |
Adresa: |
26101, 23015195, Příbram, Příbram, Příbram VII, Politických vězňů, 126 |
|
PETR ŠMÍD
|
Neaktivní
od 10.11.2017
|
člen představenstva |
22.08.2017 |
Adresa: |
26101, 23015195, Příbram, Příbram, Příbram VII, Politických vězňů, 126, Politických vězňů 126, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
PETR FALTUS
|
Neaktivní
od 29.07.2023
|
člen představenstva |
22.08.2017 |
Adresa: |
12800, 21757861, Praha, Vyšehrad, Vratislavova, 3, 25, Vratislavova 3/25, Vyšehrad, 12800 Praha 2 |
|
PETR ŠMÍD
|
Neaktivní
od 22.08.2017
|
Člen představenstva |
21.04.2016 |
Adresa: |
26101, 23015195, Příbram, Příbram, Příbram VII, Politických vězňů, 126 |
|
JAN ROUBÍČEK
|
Neaktivní
od 22.08.2017
|
Člen představenstva |
21.04.2016 |
Adresa: |
14700, 21967075, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na dolinách, 826, 16 |
|
PETR ŠMÍD
|
Neaktivní
od 22.08.2017
|
Člen představenstva |
21.04.2016 |
Adresa: |
26101, 23015195, Příbram, Příbram, Příbram VII, Politických vězňů, 126, Politických vězňů 126, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JAN ROUBÍČEK
|
Neaktivní
od 22.08.2017
|
Člen představenstva |
21.04.2016 |
Adresa: |
14700, 21967075, Praha, Podolí, Na dolinách, 826, 16, Na dolinách 826/16, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. JAROSLAV BULÍN
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
Člen představenstva |
13.11.2015 |
Adresa: |
19800, 27892298, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 15 |
|
PETR ŠMÍD
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
předseda |
13.11.2015 |
Adresa: |
26101, 23015195, Příbram, Příbram VII, Politických vězňů, 126 |
|
JAN ROUBÍČEK
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
Člen představenstva |
13.11.2015 |
Adresa: |
14700, 21967075, Praha, Podolí, Na dolinách, 826, 16 |
|
Ing. JAROSLAV BULÍN
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
Člen představenstva |
13.11.2015 |
Adresa: |
19800, 27892298, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 15, U Hostavického potoka 727/15, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
PETR ŠMÍD
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
předseda |
13.11.2015 |
Adresa: |
26101, 23015195, Příbram, Příbram, Příbram VII, Politických vězňů, 126, Politických vězňů 126, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JAN ROUBÍČEK
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
Člen představenstva |
13.11.2015 |
Adresa: |
14700, 21967075, Praha, Podolí, Na dolinách, 826, 16, Na dolinách 826/16, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
JAN ROUBÍČEK
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
Člen představenstva |
03.07.2014 |
Adresa: |
14700, 21967075, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na dolinách, 826, 16 |
|
JAN ROUBÍČEK
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
Člen představenstva |
03.07.2014 |
Adresa: |
14700, 21967075, Praha, Podolí, Na dolinách, 826, 16, Na dolinách 826/16, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
MAGDALENA REZKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
člen představenstva |
13.12.2013 |
Adresa: |
25722, 2979578, Čerčany, Čerčany, Jiráskova, 397 |
|
MAGDALENA REZKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
člen představenstva |
13.12.2013 |
Adresa: |
25722, 2979578, Benešov, Čerčany, Čerčany, Jiráskova, 397, Jiráskova 397, 25722 Čerčany |
|
PETR ŠMÍD
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
předseda |
05.06.2013 |
Adresa: |
26101, 23015195, Příbram, Příbram VII, Politických vězňů, 126 |
|
PETR ŠMÍD
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
předseda |
05.06.2013 |
Adresa: |
26101, 23015195, Příbram, Příbram, Příbram VII, Politických vězňů, 126, Politických vězňů 126, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Ing. JAROSLAV BULÍN
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
člen představenstva |
27.03.2012 |
Adresa: |
19800, 27892298, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 15 |
|
Ing. JAROSLAV BULÍN
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
člen představenstva |
27.03.2012 |
Adresa: |
19800, 27892298, Praha, Hostavice, U Hostavického potoka, 727, 15, U Hostavického potoka 727/15, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Radomír Šíma
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
předseda představenstva |
11.05.2011 |
Adresa: |
76316, 4001397, Fryšták, náměstí Míru, 14 |
|
Ing. Radomír Šíma
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
předseda představenstva |
11.05.2011 |
Adresa: |
76316, 4001397, Zlín, Fryšták, Fryšták, náměstí Míru, 14, náměstí Míru 14, 76316 Fryšták |
|
Ing. Jiří Martínek
|
Neaktivní
od 11.05.2011
|
předseda představenstva |
23.06.2009 |
Adresa: |
55101, 25492977, Jaroměř, U nemocnice, 920 |
|
Ing. Petr Lapáček
|
Neaktivní
od 27.03.2012
|
člen představenstva |
23.06.2009 |
Adresa: |
16900, 22260986, Praha 6, Střešovice, Za Pohořelcem, 525/14 |
|
Magdalena Rezková
|
Neaktivní
od 13.12.2013
|
člen představenstva |
23.06.2009 |
Adresa: |
25722, 2979578, Čerčany, Jiráskova, 397 |
|
Ing. Jiří Martínek
|
Neaktivní
od 11.05.2011
|
předseda představenstva |
23.06.2009 |
Adresa: |
55101, 25492977, Náchod, Jaroměř, Pražské Předměstí, U Nemocnice, 920, U Nemocnice 920, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|
Ing. Petr Lapáček
|
Neaktivní
od 27.03.2012
|
člen představenstva |
23.06.2009 |
Adresa: |
16900, 22260986, Praha, Střešovice, Za Pohořelcem, 525, 14, Za Pohořelcem 525/14, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|
MAGDALENA REZKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2013
|
člen představenstva |
23.06.2009 |
Adresa: |
25722, 2979578, Benešov, Čerčany, Čerčany, Jiráskova, 397, Jiráskova 397, 25722 Čerčany |
|
Ing. Zdeněk Chrdle
|
Neaktivní
od 23.06.2009
|
předseda představenstva |
07.05.2008 |
Adresa: |
25263, 12883778, Roztoky, Zahradní, 1362 |
|
Ing. ZDENĚK CHRDLE
|
Neaktivní
od 23.06.2009
|
předseda představenstva |
07.05.2008 |
Adresa: |
25263, 12883778, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Zahradní, 1362, Zahradní 1362, 25263 Roztoky |
|