MARTIN ČUS
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2017 |
Adresa: |
25063, 77572653, Praha-východ, Veleň, Veleň, U Rybníka, 462 |
|
MARTIN ČUS
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2017 |
Adresa: |
25063, 77572653, Praha-východ, Veleň, Veleň, U Rybníka, 462, U Rybníka 462, 25063 Veleň |
|
HAMID KARIMOV
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
jednatel |
07.11.2016 |
Adresa: |
19000, 27839052, Hlavní město Praha, Praha, Hrdlořezy, Nad Smetankou, 221, 3 |
|
HAMID KARIMOV
|
Neaktivní
od 03.03.2017
|
jednatel |
07.11.2016 |
Adresa: |
19000, 27839052, Praha, Hrdlořezy, Nad Smetankou, 221, 3, Nad Smetankou 221/3, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
EVGENIJ NOVITSKI
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
jednatel |
13.08.2014 |
Adresa: |
12000, 21746770, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Rumunská, 700, 20 |
|
MARTIN ČUS
|
Neaktivní
od 02.11.2017
|
jednatel |
13.08.2014 |
Adresa: |
18100, 22321896, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Feřtekova, 561, 22 |
|
EVGENIJ NOVITSKI
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
jednatel |
13.08.2014 |
Adresa: |
12000, 21746770, Praha, Vinohrady, Rumunská, 700, 20, Rumunská 700/20, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MARTIN ČUS
|
Neaktivní
od 02.11.2017
|
jednatel |
13.08.2014 |
Adresa: |
18100, 22321896, Praha, Bohnice, Feřtekova, 561, 22, Feřtekova 561/22, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
RADOSLAV MAŽERIK
|
Neaktivní
od 13.08.2014
|
jednatel |
30.04.2013 |
Adresa: |
25088, 25252062, Čelákovice, Čelákovice, Volmanova, 1744 |
|
RADOSLAV MAŽERIK
|
Neaktivní
od 13.08.2014
|
jednatel |
30.04.2013 |
Adresa: |
25088, 25252062, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Volmanova, 1744, Volmanova 1744, 25088 Čelákovice |
|
Evgenij Novitski
|
Neaktivní
od 30.04.2013
|
jednatel |
26.04.2012 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Žižkov, Jeseniova, 1916, 89 |
|
Martin Čus
|
Neaktivní
od 13.08.2014
|
jednatel |
26.04.2012 |
Adresa: |
18100, Praha 8, Bohnice, Feřtekova, 561, 22 |
|
Evgenij Novitski
|
Neaktivní
od 30.04.2013
|
jednatel |
26.04.2012 |
Adresa: |
13000, 21788243, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1916, 89, Jeseniova 1916/89, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MARTIN ČUS
|
Neaktivní
od 13.08.2014
|
jednatel |
26.04.2012 |
Adresa: |
18100, 22321896, Praha, Bohnice, Feřtekova, 561, 22, Feřtekova 561/22, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Evgenij Novitski
|
Neaktivní
od 26.04.2012
|
jednatel |
07.05.2008 |
Adresa: |
25219, Rudná u Prahy, Na Panském, 1144 |
|
Evgenij Novitski
|
Neaktivní
od 26.04.2012
|
jednatel |
07.05.2008 |
Adresa: |
25219, 25428730, Praha-západ, Rudná, Rudná, Na Panském, 1144, 11, Na Panském 1144/11, 25219 Rudná |
|