IEVGENII SACHOK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
12000, 21743860, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Čelakovského sady, 434, 8 |
|
IEVGENII SACHOK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
12000, 21743860, Praha, Vinohrady, Čelakovského sady, 434, 8, Čelakovského sady 434/8, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
IEVGENII SACHOK
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
jednatel |
30.05.2020 |
Adresa: |
10800, 22589520, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Počernická, 388, 78 |
|
IEVGENII SACHOK
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
jednatel |
30.05.2020 |
Adresa: |
10800, 22589520, Praha, Malešice, Počernická, 388, 78, Počernická 388/78, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
IEVGENII SACHOK
|
Neaktivní
od 30.05.2020
|
jednatel |
12.02.2020 |
Adresa: |
13000, 21771511, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Táboritská, 475, 6 |
|
IEVGENII SACHOK
|
Neaktivní
od 30.05.2020
|
jednatel |
12.02.2020 |
Adresa: |
13000, 21771511, Praha, Žižkov, Táboritská, 475, 6, Táboritská 475/6, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
IEVGENII SACHOK
|
Neaktivní
od 12.02.2020
|
jednatel |
15.06.2018 |
Adresa: |
15000, 22099689, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Nad Bertramkou, 2241, 5 |
|
IEVGENII SACHOK
|
Neaktivní
od 12.02.2020
|
jednatel |
15.06.2018 |
Adresa: |
15000, 22099689, Praha, Smíchov, Nad Bertramkou, 2241, 5, Nad Bertramkou 2241/5, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
IEVGENII SACHOK
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
jednatel |
30.03.2017 |
Adresa: |
13000, 21778914, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Koněvova, 1156, 106 |
|
IEVGENII SACHOK
|
Neaktivní
od 15.06.2018
|
jednatel |
30.03.2017 |
Adresa: |
13000, 21778914, Praha, Žižkov, Koněvova, 1156, 106, Koněvova 1156/106, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ANVAR SHAKIROV
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
13000, 21778914, Praha, Žižkov, Koněvova, 1156, 106 |
|
EKATERINA RYABTSEVA
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
13000, 21778914, Praha, Žižkov, Koněvova, 1156, 106 |
|
ANVAR SHAKIROV
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
13000, 21778914, Praha, Žižkov, Koněvova, 1156, 106, Koněvova 1156/106, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
EKATERINA RYABTSEVA
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
13000, 21778914, Praha, Žižkov, Koněvova, 1156, 106, Koněvova 1156/106, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
VIKTORIA SIKOROVA
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
jednatel |
05.08.2015 |
Adresa: |
19000, 25838555, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Jitravská, 561, 4 |
|
VIKTORIA SIKOROVA
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
jednatel |
05.08.2015 |
Adresa: |
19000, 25838555, Praha, Střížkov, Jitravská, 561, 4, Jitravská 561/4, Střížkov, 19000 Praha 8 |
|
VIKTORIA YUSUPBEKOVA
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
19000, 25838555, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Jitravská, 561, 4 |
|
ANVAR SHAKIROV
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
13000, 21778914, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Koněvova, 1156, 106 |
|
EKATERINA RYABTSEVA
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
13000, 21778914, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Koněvova, 1156, 106 |
|
VIKTORIA YUSUPBEKOVA
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
19000, 25838555, Praha, Střížkov, Jitravská, 561, 4, Jitravská 561/4, Střížkov, 19000 Praha 8 |
|
EKATERINA RYABTSEVA
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
13000, 21778914, Praha, Žižkov, Koněvova, 1156, 106, Koněvova 1156/106, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ANVAR SHAKIROV
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
13000, 21778914, Praha, Žižkov, Koněvova, 1156, 106, Koněvova 1156/106, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ekaterina Ryabtseva
|
Neaktivní
od 18.06.2014
|
jednatel |
22.04.2010 |
Adresa: |
13000, 21785121, Praha 3, Lucemburská, 1670, 43 |
|
Ekaterina Ryabtseva
|
Neaktivní
od 18.06.2014
|
jednatel |
22.04.2010 |
Adresa: |
13000, 21785121, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1670, 43, Lucemburská 1670/43, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Anvar Shakirov
|
Neaktivní
od 18.06.2014
|
jednatel |
14.05.2009 |
Adresa: |
13000, 21785121, Praha 3, Lucemburská, 1670/43 |
|
Viktoria Yusupbekova
|
Neaktivní
od 18.06.2014
|
jednatel |
14.05.2009 |
Adresa: |
13000, 21785121, Praha 3, Lucemburská, 1670/43 |
|
Anvar Shakirov
|
Neaktivní
od 18.06.2014
|
jednatel |
14.05.2009 |
Adresa: |
13000, 21785121, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1670, 43, Lucemburská 1670/43, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Viktoria Yusupbekova
|
Neaktivní
od 18.06.2014
|
jednatel |
14.05.2009 |
Adresa: |
13000, 21785121, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1670, 43, Lucemburská 1670/43, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Anvar Shakirov
|
Neaktivní
od 14.05.2009
|
jednatel |
30.06.2008 |
Adresa: |
13000, 21785121, Praha 3, Lucemburská, 1670/43 |
|
Anvar Shakirov
|
Neaktivní
od 14.05.2009
|
jednatel |
30.06.2008 |
Adresa: |
13000, 21785121, Praha, Žižkov, Lucemburská, 1670, 43, Lucemburská 1670/43, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ivan Streltsov
|
Neaktivní
od 30.06.2008
|
jednatel |
23.04.2008 |
Adresa: |
19000, 22545808, Praha 9, Zákostelní, 666/7 |
|
Ivan Streltsov
|
Neaktivní
od 30.06.2008
|
jednatel |
23.04.2008 |
Adresa: |
19000, 22545808, Praha, Vysočany, Zákostelní, 666, 7, Zákostelní 666/7, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|