MARTIN MEČÍŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2024 |
Adresa: |
54301, 28446674, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Slunečný vrch, 1552, Slunečný vrch 1552, 54301 Vrchlabí |
|
MARTIN MEČÍŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
54301, 28084314, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Lužická, 313 |
|
JIŘÍ JAKUBEC
|
Aktivní
|
jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
54301, 2308151, Vrchlabí, Vrchlabí, Bělopotocká, 787 |
|
JIŘÍ JAKUBEC
|
Aktivní
|
jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
54301, 2308151, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Bělopotocká, 787, Bělopotocká 787, 54301 Vrchlabí |
|
ALEŠ CERMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2013 |
Adresa: |
54301, 27549488, Vrchlabí, Vrchlabí, Slunečný vrch, 1558 |
|
ALEŠ CERMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2013 |
Adresa: |
54301, 27549488, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Slunečný vrch, 1558, Slunečný vrch 1558, 54301 Vrchlabí |
|
MARTIN MEČÍŘ
|
Neaktivní
od 03.08.2024
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
54301, 28084314, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Lužická, 313, Lužická 313, 54301 Vrchlabí |
|
MARTIN MEČÍŘ
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
jednatel |
18.12.2015 |
Adresa: |
54361, 25271431, Trutnov, Kunčice nad Labem, Kunčice nad Labem, 135 |
|
MARTIN MEČÍŘ
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
jednatel |
18.12.2015 |
Adresa: |
54361, 25271431, Trutnov, Kunčice nad Labem, Kunčice nad Labem, 135, č.p. 135, 54361 Kunčice nad Labem |
|
MARTIN MEČÍŘ
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
54301, 28084314, Vrchlabí, Vrchlabí, Lužická, 313 |
|
MARTIN MEČÍŘ
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
54301, 28084314, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Lužická, 313, Lužická 313, 54301 Vrchlabí |
|
Aleš Cerman
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
54301, 27549488, Vrchlabí, Slunečný Vrch, 1558 |
|
Jiří Jakubec
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
54301, 2308151, Vrchlabí, Bělopotocká, 787 |
|
Martin Mečíř
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
54301, 2304031, Vrchlabí, Krkonošská, 205 |
|
ALEŠ CERMAN
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
54301, 27549488, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Slunečný vrch, 1558, Slunečný vrch 1558, 54301 Vrchlabí |
|
JIŘÍ JAKUBEC
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
54301, 2308151, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Bělopotocká, 787, Bělopotocká 787, 54301 Vrchlabí |
|
Martin Mečíř
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
jednatel |
23.06.2011 |
Adresa: |
54301, 2304031, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Krkonošská, 205, Krkonošská 205, 54301 Vrchlabí |
|
Petr Dědek
|
Neaktivní
od 23.06.2011
|
jednatel |
23.05.2008 |
Adresa: |
54301, 25048627, Vrchlabí, Lánovská, 1475 |
|
Aleš Kmoníček
|
Neaktivní
od 23.06.2011
|
jednatel |
23.05.2008 |
Adresa: |
53009, Pardubice, Kapitána Bartoše, 409 |
|
Petr Dědek
|
Neaktivní
od 23.06.2011
|
jednatel |
23.05.2008 |
Adresa: |
54301, 25048627, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Lánovská, 1475, Lánovská 1475, 54301 Vrchlabí |
|
Aleš Kmoníček
|
Neaktivní
od 23.06.2011
|
jednatel |
23.05.2008 |
Adresa: |
409, Pardubice, Kapitána Bartoše, 53009, Kapitána Bartoše 409, 53009 Pardubice, Česká republika |
|
Aneta Ponertová
|
Neaktivní
od 23.05.2008
|
jednatel |
28.04.2008 |
Adresa: |
41184, 16793625, Straškov-Vodochody, 312 |
|
Aneta Ponertová
|
Neaktivní
od 23.05.2008
|
jednatel |
28.04.2008 |
Adresa: |
41184, 16793625, Litoměřice, Straškov-Vodochody, Vodochody, 312, Vodochody 312, 41184 Straškov-Vodochody |
|