MARIE PASSBURG
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
předsedkyně představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
12940, Hägersten, Pettersbergsvägen 56 |
|
NICKLAS LEIF OLA LINDBERG
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
místopředseda představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
16775, Bromma, Moravagen 13 |
|
MARIE PASSBURG
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
předsedkyně představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
Hägersten, Pettersbergsvägen 56, 12940, Pettersbergsvägen 56, 12940 Hägersten, Švédsko |
|
NICKLAS LEIF OLA LINDBERG
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
místopředseda představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
Bromma, Moravagen 13, 16775, Moravagen 13, 16775 Bromma, Švédsko |
|
JONAS HANSSON
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
člen představenstva |
11.07.2013 |
Adresa: |
22655, Lund, Rudeboksvägen 780 |
|
JONAS HANSSON
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
člen představenstva |
11.07.2013 |
Adresa: |
Lund, Rudeboksvägen 780, 22655, Rudeboksvägen 780, 22655 Lund, Švédsko |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
člen představenstva |
08.11.2012 |
Adresa: |
27201, 1440110, Kladno, Kročehlavy, Hřebečská, 2632 |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
člen představenstva |
08.11.2012 |
Adresa: |
27201, 1440110, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Hřebečská, 2632, Hřebečská 2632, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 08.11.2012
|
člen představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
11000, 21703566, Praha 1, Nové Město, Krakovská, 582, 23 |
|
Nils Hakan Jakob Nilsson
|
Neaktivní
od 11.07.2013
|
člen představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
Mölndal, Helenedalsvägen, 16 |
|
Marie Passburg
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
předseda představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
Hägersten, Pettersbergsvägen, 56 |
|
Nicklas Leif Ola Lindberg
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
místopředseda představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
Varšava, Husarii, 23 |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 08.11.2012
|
člen představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
11000, 21703566, Praha, Nové Město, Krakovská, 582, 23, Krakovská 582/23, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Nils Hakan Jakob Nilsson
|
Neaktivní
od 11.07.2013
|
člen představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
Mölndal, Helenedalsvägen, Helenedalsvägen 16, Mölndal, Švédsko |
|
Marie Passburg
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
předseda představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
Hägersten, Pettersbergsvägen, Pettersbergsvägen 56, Hägersten, Švédsko |
|
Nicklas Leif Ola Lindberg
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
místopředseda představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
Varšava, Husarii, Husarii 23, Varšava, Polsko |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
člen představenstva |
13.12.2010 |
Adresa: |
11000, 21703566, Praha 1, Krakovská, 582, 23 |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
člen představenstva |
13.12.2010 |
Adresa: |
11000, 21703566, Praha, Nové Město, Krakovská, 582, 23, Krakovská 582/23, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Britta Christina Cesar
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
předseda představenstva |
24.02.2010 |
Adresa: |
Stockholm, Birger Jarlsgatan 60, 11429 |
|
Richard Werner Bertil Hultin
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
místopředseda představenstva |
15.04.2009 |
Adresa: |
Malmö, Glimmingegatan 3, 21619 |
|
Lars Vike Vardheim
|
Neaktivní
od 15.04.2009
|
místopředseda představenstva |
08.07.2008 |
Adresa: |
Billdal, Sparhaga Intagsväg 29, 427 50 |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 13.12.2010
|
člen představenstva |
08.07.2008 |
Adresa: |
27201, Kladno, Americká, 227/2544 |
|
Nils Hakan Jakob Nilsson
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
člen představenstva |
08.07.2008 |
Adresa: |
Mölndal, Helenedalsvägen 16, 431 36 |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 13.12.2010
|
člen představenstva |
08.07.2008 |
Adresa: |
27201, 1439235, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Americká, 2544, Americká 2544, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Hans Rikard Henriksson
|
Neaktivní
od 24.02.2010
|
předseda představenstva |
12.05.2008 |
Adresa: |
Stockholm, Erik Dahlbergsgatan 41, 115 34 |
|