JUDr. PETRA ŠVAMBERKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.03.2022 |
Adresa: |
19000, 22502335, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Nad Kelerkou, 25, 11 |
|
EMIL KOPTA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.03.2022 |
Adresa: |
19000, 22502335, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Nad Kelerkou, 25, 11 |
|
LUKÁŠ HÁJEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.03.2022 |
Adresa: |
19000, 22502335, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Nad Kelerkou, 25, 11 |
|
JUDr. PETRA ŠVAMBERKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.03.2022 |
Adresa: |
19000, 22502335, Praha, Prosek, Nad Kelerkou, 25, 11, Nad Kelerkou 25/11, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
EMIL KOPTA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.03.2022 |
Adresa: |
19000, 22502335, Praha, Prosek, Nad Kelerkou, 25, 11, Nad Kelerkou 25/11, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
LUKÁŠ HÁJEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.03.2022 |
Adresa: |
19000, 22502335, Praha, Prosek, Nad Kelerkou, 25, 11, Nad Kelerkou 25/11, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
LUKÁŠ HÁJEK
|
Neaktivní
od 15.03.2022
|
člen výboru |
14.09.2018 |
Adresa: |
19000, 22502335, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Nad Kelerkou, 25, 11 |
|
LUKÁŠ HÁJEK
|
Neaktivní
od 15.03.2022
|
člen výboru |
14.09.2018 |
Adresa: |
19000, 22502335, Praha, Prosek, Nad Kelerkou, 25, 11, Nad Kelerkou 25/11, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
LUKÁŠ HÁJEK
|
Neaktivní
od 14.09.2018
|
člen výboru |
05.10.2016 |
Adresa: |
62300, 19383363, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Voříškova, 404, 15 |
|
JUDr. PETRA ŠVAMBERKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.03.2022
|
Předseda výboru |
05.10.2016 |
Adresa: |
19000, 22502335, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Nad Kelerkou, 25, 11 |
|
EMIL KOPTA
|
Neaktivní
od 15.03.2022
|
Místopředseda výboru |
05.10.2016 |
Adresa: |
19000, 22502335, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Nad Kelerkou, 25, 11 |
|
LUKÁŠ HÁJEK
|
Neaktivní
od 14.09.2018
|
člen výboru |
05.10.2016 |
Adresa: |
62300, 19383363, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Voříškova, 404, 15, Voříškova 404/15, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
JUDr. PETRA ŠVAMBERKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.03.2022
|
Předseda výboru |
05.10.2016 |
Adresa: |
19000, 22502335, Praha, Prosek, Nad Kelerkou, 25, 11, Nad Kelerkou 25/11, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
EMIL KOPTA
|
Neaktivní
od 15.03.2022
|
Místopředseda výboru |
05.10.2016 |
Adresa: |
19000, 22502335, Praha, Prosek, Nad Kelerkou, 25, 11, Nad Kelerkou 25/11, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
MIROSLAV RAIS
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
předseda výboru |
27.08.2013 |
Adresa: |
17000, 22299114, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Bubenská, 421, 3 |
|
JUDr. PETRA ŠVAMBERKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
místopředseda výboru |
27.08.2013 |
Adresa: |
19000, 22502335, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Nad Kelerkou, 25, 11 |
|
LUKÁŠ HÁJEK
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
člen výboru |
27.08.2013 |
Adresa: |
62300, 19383363, Brno, Kohoutovice, Voříškova, 404, 15 |
|
MIROSLAV RAIS
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
předseda výboru |
27.08.2013 |
Adresa: |
17000, 22299114, Praha, Holešovice, Bubenská, 421, 3, Bubenská 421/3, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JUDr. PETRA ŠVAMBERKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
místopředseda výboru |
27.08.2013 |
Adresa: |
19000, 22502335, Praha, Prosek, Nad Kelerkou, 25, 11, Nad Kelerkou 25/11, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
LUKÁŠ HÁJEK
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
člen výboru |
27.08.2013 |
Adresa: |
62300, 19383363, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Voříškova, 404, 15, Voříškova 404/15, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Miroslav Rais
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
předseda výboru |
07.10.2008 |
Adresa: |
19000, 22502335, Praha 9, Nad Kelerkou, 25/11 |
|
Miroslav Rais
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
předseda výboru |
07.10.2008 |
Adresa: |
19000, 22502335, Praha, Prosek, Nad Kelerkou, 25, 11, Nad Kelerkou 25/11, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Miroslav Rais
|
Neaktivní
od 07.10.2008
|
předseda výboru |
21.05.2008 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha 5, Nám. 14. října, 4 |
|
JUDr. Petra Švamberková
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
místopředseda výboru |
21.05.2008 |
Adresa: |
19000, 22502335, Praha 9, Nad Kelerkou, 25/11 |
|
Lukáš Hájek
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
člen výboru |
21.05.2008 |
Adresa: |
62300, 19383363, Brno, Kohoutovice, Voříškova, 404/15 |
|
Miroslav Rais
|
Neaktivní
od 07.10.2008
|
předseda výboru |
21.05.2008 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JUDr. PETRA ŠVAMBERKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
místopředseda výboru |
21.05.2008 |
Adresa: |
19000, 22502335, Praha, Prosek, Nad Kelerkou, 25, 11, Nad Kelerkou 25/11, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
LUKÁŠ HÁJEK
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
člen výboru |
21.05.2008 |
Adresa: |
62300, 19383363, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Voříškova, 404, 15, Voříškova 404/15, Kohoutovice, 62300 Brno |
|