MARIE PASSBURG
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
předsedkyně představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
12940, Hägersten, Pettersbergsvägen 56 |
|
NICKLAS LEIF OLA LINDBERG
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
místopředseda představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
16775, Bromma, Moravagen 13 |
|
MARIE PASSBURG
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
předsedkyně představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
Hägersten, Pettersbergsvägen 56, 12940, Pettersbergsvägen 56, 12940 Hägersten, Švédsko |
|
NICKLAS LEIF OLA LINDBERG
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
místopředseda představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
Bromma, Moravagen 13, 16775, Moravagen 13, 16775 Bromma, Švédsko |
|
JONAS HANSSON
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
člen představenstva |
10.04.2013 |
Adresa: |
22655, Lund, Rudeboksvägen 780 |
|
JONAS HANSSON
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
člen představenstva |
10.04.2013 |
Adresa: |
Lund, Rudeboksvägen 780, 22655, Rudeboksvägen 780, 22655 Lund, Švédsko |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
člen představenstva |
06.11.2012 |
Adresa: |
27201, 1440110, Kladno, Kročehlavy, Hřebečská, 2632 |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
člen představenstva |
06.11.2012 |
Adresa: |
27201, 1440110, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Hřebečská, 2632, Hřebečská 2632, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 06.11.2012
|
člen představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
11000, 21703566, Praha 1, Nové Město, Krakovská, 582, 23 |
|
Nils Hakan Jakob Nilsson
|
Neaktivní
od 10.04.2013
|
člen představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
43136, Mölndal, Helenedalsvägen, 16 |
|
Marie Passburg
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
předseda představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
Hägersten, Pettersbergsvägen 56, 12940 |
|
Nicklas Leif Ola Lindberg
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
místopředseda představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
Varšava, Husarii 23, 02-951 |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 06.11.2012
|
člen představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
11000, 21703566, Praha, Nové Město, Krakovská, 582, 23, Krakovská 582/23, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Nils Hakan Jakob Nilsson
|
Neaktivní
od 10.04.2013
|
člen představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
16, Mölndal, Helenedalsvägen, 43136, Helenedalsvägen 16, 43136 Mölndal, Švédsko |
|
Marie Passburg
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
předseda představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
Hägersten, Pettersbergsvägen 56, 12940, Pettersbergsvägen 56, 12940, Hägersten, Švédsko |
|
Nicklas Leif Ola Lindberg
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
místopředseda představenstva |
05.09.2012 |
Adresa: |
Varšava, Husarii 23, 02-951, Husarii 23, 02-951, Varšava, Polsko |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
člen představenstva |
14.12.2010 |
Adresa: |
11000, 21703566, Praha 1, Nové Město, Krakovská, 582, 23 |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
člen představenstva |
14.12.2010 |
Adresa: |
11000, 21703566, Praha, Nové Město, Krakovská, 582, 23, Krakovská 582/23, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Britta Christina Cesar
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
předseda představenstva |
23.02.2010 |
Adresa: |
Stockholm, Birger Jarlsgatan 60, 11429 |
|
Richard Werner Bertil Hultin
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
místopředseda představenstva |
06.04.2009 |
Adresa: |
21619, Malmö, Glimmingegatan, 3 |
|
Richard Werner Bertil Hultin
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
místopředseda představenstva |
06.04.2009 |
Adresa: |
3, Malmö, Glimmingegatan, 21619, Glimmingegatan 3, 21619 Malmö, Švédsko |
|
Lars Vike Vardheim
|
Neaktivní
od 06.04.2009
|
místopředseda představenstva |
02.07.2008 |
Adresa: |
42750, Billdal, Sparhaga Intagsväg, 29 |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 14.12.2010
|
člen představenstva |
02.07.2008 |
Adresa: |
27201, Kladno, Americká, 227/2544 |
|
Nils Hakan Jakob Nilsson
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
člen představenstva |
02.07.2008 |
Adresa: |
43136, Mölndal, Helenedalsvägen, 16 |
|
Lars Vike Vardheim
|
Neaktivní
od 06.04.2009
|
místopředseda představenstva |
02.07.2008 |
Adresa: |
29, Billdal, Sparhaga Intagsväg, 42750, Sparhaga Intagsväg 29, 42750 Billdal, Švédsko |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 14.12.2010
|
člen představenstva |
02.07.2008 |
Adresa: |
27201, 1439235, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Americká, 2544, Americká 2544, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Nils Hakan Jakob Nilsson
|
Neaktivní
od 05.09.2012
|
člen představenstva |
02.07.2008 |
Adresa: |
16, Mölndal, Helenedalsvägen, 43136, Helenedalsvägen 16, 43136 Mölndal, Švédsko |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 02.07.2008
|
|
12.05.2008 |
Adresa: |
27201, Kladno, Americká, 227/2544 |
|
Hans Rikard Henriksson
|
Neaktivní
od 23.02.2010
|
předseda představenstva |
12.05.2008 |
Adresa: |
11534, Stockholm, Erik Dahlbergsgatan, 41 |
|
Ing. Petr Holeček
|
Neaktivní
od 02.07.2008
|
|
12.05.2008 |
Adresa: |
27201, 1439235, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Americká, 2544, Americká 2544, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Hans Rikard Henriksson
|
Neaktivní
od 23.02.2010
|
předseda představenstva |
12.05.2008 |
Adresa: |
41, Stockholm, Erik Dahlbergsgatan, 11534, Erik Dahlbergsgatan 41, 11534 Stockholm, Švédsko |
|