DAVID ČÍŽEK
|
Aktivní
|
Ředitel |
07.11.2019 |
Adresa: |
16200, 22282564, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Veleslavínská, 284, 43 |
|
JAN LAUTNER
|
Aktivní
|
Ředitel |
24.11.2016 |
Adresa: |
16000, 22288082, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Africká, 383, 9 |
|
KAREL TUŠEK
|
Aktivní
|
Ředitel |
02.04.2016 |
Adresa: |
17000, 22310908, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Františka Křížka, 1392, 23 |
|
David Čížek
|
Neaktivní
od 24.08.2024
|
Ředitel |
07.11.2019 |
Adresa: |
16200, 22282564, Praha, Veleslavín, Veleslavínská, 284, 43, Veleslavínská 284/43, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
JAN LAUTNER
|
Neaktivní
od 24.08.2024
|
Ředitel |
24.11.2016 |
Adresa: |
16000, 22288082, Praha, Vokovice, Africká, 383, 9, Africká 383/9, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
KAREL TUŠEK
|
Neaktivní
od 24.08.2024
|
Ředitel |
02.04.2016 |
Adresa: |
17000, 22310908, Praha, Holešovice, Františka Křížka, 1392, 23, Františka Křížka 1392/23, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Karel Tušek
|
Neaktivní
od 02.04.2016
|
Ředitel |
20.05.2008 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Holešovice, Fr. Křižíka, 1392/23 |
|
Jan Lautner
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
Ředitel |
20.05.2008 |
Adresa: |
16200, 22260501, Praha 6, Střešovice, Západní, 488/21 |
|
David Čížek
|
Neaktivní
od 07.11.2019
|
Ředitel |
20.05.2008 |
Adresa: |
16000, 22282564, Praha 6, Veleslavín, Veleslavínská, 284/43 |
|
Karel Tušek
|
Neaktivní
od 02.04.2016
|
Ředitel |
20.05.2008 |
Adresa: |
1392/23, Praha 7, Holešovice, Fr. Křižíka, 17000, Fr. Křižíka 1392/23, 17000 Praha 7 - Holešovice, Česká republika |
|
Jan Lautner
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
Ředitel |
20.05.2008 |
Adresa: |
16200, 22260501, Praha, Střešovice, Západní, 488, 21, Západní 488/21, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
David Čížek
|
Neaktivní
od 07.11.2019
|
Ředitel |
20.05.2008 |
Adresa: |
16200, 22282564, Praha, Veleslavín, Veleslavínská, 284, 43, Veleslavínská 284/43, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|