JUDr. JOSEF CUPKA
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
20.03.2017 |
Adresa: |
16200, 22260650, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Lomená, 499, 3 |
|
JUDr. JOSEF CUPKA
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
20.03.2017 |
Adresa: |
16200, 22260650, Praha, Střešovice, Lomená, 499, 3, Lomená 499/3, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
JUDr. JOSEF CUPKA
|
Neaktivní
od 20.03.2017
|
pověřený vlastník |
27.08.2014 |
Adresa: |
16200, 22260650, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Lomená, 499, 3 |
|
JUDr. JOSEF CUPKA
|
Neaktivní
od 20.03.2017
|
pověřený vlastník |
27.08.2014 |
Adresa: |
16200, 22260650, Praha, Střešovice, Lomená, 499, 3, Lomená 499/3, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
JUDr. Josef Cupka
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
pověřený vlastník |
05.05.2009 |
Adresa: |
13000, 21766525, Praha 3, Ondříčkova, 2361/6 |
|
JUDr. Josef Cupka
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
pověřený vlastník |
05.05.2009 |
Adresa: |
13000, 21766525, Praha, Vinohrady, Ondříčkova, 2361, 6, Ondříčkova 2361/6, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Marcel Zmek
|
Neaktivní
od 05.05.2009
|
pověřený vlastník |
24.06.2008 |
Adresa: |
12000, 21728615, Praha 2, Praha 2, Trojanova, 342/18 |
|
Marcel Zmek
|
Neaktivní
od 05.05.2009
|
pověřený vlastník |
24.06.2008 |
Adresa: |
12000, 21728615, Praha, Nové Město, Trojanova, 342, 18, Trojanova 342/18, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|