ZBYNĚK MÉRI
|
Neaktivní
od 04.08.2020
|
jednatel |
15.05.2016 |
Adresa: |
14200, 21895392, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Libušská, 35, 200 |
|
ZBYNĚK MÉRI
|
Neaktivní
od 04.08.2020
|
jednatel |
15.05.2016 |
Adresa: |
14200, 21895392, Praha, Libuš, Libušská, 35, 200, Libušská 35/200, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Zbyněk Méri
|
Neaktivní
od 15.05.2016
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
14000, 21902411, Praha 4, Libuš, Na Domovině, 691, 16 |
|
Zbyněk Méri
|
Neaktivní
od 15.05.2016
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
14200, 21902411, Praha, Libuš, Na domovině, 691, 16, Na domovině 691/16, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Vincenc Ščerbák
|
Neaktivní
od 26.04.2010
|
jednatel |
23.04.2009 |
Adresa: |
69648, 13421671, Ježov, 236 |
|
VINCENC ŠČERBÁK
|
Neaktivní
od 26.04.2010
|
jednatel |
23.04.2009 |
Adresa: |
69648, 13421671, Hodonín, Ježov, Ježov, 236, č.p. 236, 69648 Ježov |
|
Jan Klimeš
|
Neaktivní
od 23.04.2009
|
jednatel |
07.08.2008 |
Adresa: |
38101, 8676291, Český Krumlov, Vyšehradská, 251 |
|
Jan Klimeš
|
Neaktivní
od 23.04.2009
|
jednatel |
07.08.2008 |
Adresa: |
38101, 8676291, Český Krumlov, Český Krumlov, Nádražní Předměstí, Vyšehradská, 251, Vyšehradská 251, Nádražní Předměstí, 38101 Český Krumlov |
|
Ing. Radim Třešňák
|
Neaktivní
od 07.08.2008
|
|
04.06.2008 |
Adresa: |
29001, 18322433, Poděbrady, Poděbrady III, Lidická, 792/25 |
|
Ing. Radim Třešňák
|
Neaktivní
od 07.08.2008
|
|
04.06.2008 |
Adresa: |
29001, 18322433, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Lidická, 792, 25, Lidická 792/25, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|