MICHAL SMOLAŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.03.2016 |
Adresa: |
51401, 16906675, Semily, Jilemnice, Hrabačov, Valdštejnská, 734 |
|
MICHAL SMOLAŘ
|
Neaktivní
od 25.01.2024
|
jednatel |
09.03.2016 |
Adresa: |
51401, 16906675, Semily, Jilemnice, Hrabačov, Valdštejnská, 734, Valdštejnská 734, Hrabačov, 51401 Jilemnice |
|
JIŘÍ SMOLAŘ
|
Neaktivní
od 21.05.2013
|
|
21.05.2013 |
Adresa: |
51401, 16954955, Víchová nad Jizerou, Víchovská Lhota, 27 |
|
MICHAL SMOLAŘ
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
21.05.2013 |
Adresa: |
19800, 22488481, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Nedvědická, 860, 18 |
|
JIŘÍ SMOLAŘ
|
Neaktivní
od 21.05.2013
|
|
21.05.2013 |
Adresa: |
51401, 16954955, Semily, Víchová nad Jizerou, Víchovská Lhota, 27, Víchovská Lhota 27, 51401 Víchová nad Jizerou |
|
Michal Smolař
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
jednatel |
21.05.2013 |
Adresa: |
19800, 22488481, Praha, Kyje, Nedvědická, 860, 18, Nedvědická 860/18, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Karel Kolařík
|
Neaktivní
od 21.05.2013
|
jednatel |
24.06.2008 |
Adresa: |
27201, 1394274, Kladno, Kladno, Václava Rabase, 855 |
|
Karel Kolařík
|
Neaktivní
od 21.05.2013
|
jednatel |
24.06.2008 |
Adresa: |
27201, 1394274, Kladno, Kladno, Kladno, Václava Rabase, 855, Václava Rabase 855, 27201 Kladno |
|