Ing. MARTIN DOBŠÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.12.2016 |
Adresa: |
25265, 27336620, Praha-západ, Holubice, Kozinec, Jilmová, 69 |
|
MARTINA VRŠKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
13.12.2016 |
Adresa: |
25265, 27336620, Praha-západ, Holubice, Kozinec, Jilmová, 69 |
|
JAN BAREŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.12.2016 |
Adresa: |
25265, 27336620, Praha-západ, Holubice, Kozinec, Jilmová, 69 |
|
Ing. MARTIN DOBŠÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.12.2016 |
Adresa: |
25265, 27336620, Praha-západ, Holubice, Kozinec, Jilmová, 69, Jilmová 69, Kozinec, 25265 Holubice |
|
MARTINA VRŠKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
13.12.2016 |
Adresa: |
25265, 27336620, Praha-západ, Holubice, Kozinec, Jilmová, 69, Jilmová 69, Kozinec, 25265 Holubice |
|
JAN BAREŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.12.2016 |
Adresa: |
25265, 27336620, Praha-západ, Holubice, Kozinec, Jilmová, 69, Jilmová 69, Kozinec, 25265 Holubice |
|
JAN BAREŠ
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
člen výboru |
22.06.2012 |
Adresa: |
25265, 27336620, Praha-západ, Holubice, Kozinec, Jilmová, 69 |
|
JAN BAREŠ
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
člen výboru |
22.06.2012 |
Adresa: |
25265, 27336620, Praha-západ, Holubice, Kozinec, Jilmová, 69, Jilmová 69, Kozinec, 25265 Holubice |
|
Tomáš Bradna
|
Neaktivní
od 22.06.2012
|
člen výboru |
17.11.2011 |
Adresa: |
25265, 27336620, Holubice, Kozinec, Jilmová, 69 |
|
Ing. Martin Dobšík
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
předseda výboru |
17.11.2011 |
Adresa: |
25265, 27336620, Holubice, Kozinec, Jilmová, 69 |
|
Mgr. Andrea Rákaiová
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
místopředseda výboru |
17.11.2011 |
Adresa: |
25265, 27336620, Holubice, Kozinec, Jilmová, 69 |
|
Tomáš Bradna
|
Neaktivní
od 22.06.2012
|
člen výboru |
17.11.2011 |
Adresa: |
25265, 27336620, Praha-západ, Holubice, Kozinec, Jilmová, 69, Jilmová 69, Kozinec, 25265 Holubice |
|
Ing. MARTIN DOBŠÍK
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
předseda výboru |
17.11.2011 |
Adresa: |
25265, 27336620, Praha-západ, Holubice, Kozinec, Jilmová, 69, Jilmová 69, Kozinec, 25265 Holubice |
|
Mgr. Andrea Rákaiová
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
místopředseda výboru |
17.11.2011 |
Adresa: |
25265, 27336620, Praha-západ, Holubice, Kozinec, Jilmová, 69, Jilmová 69, Kozinec, 25265 Holubice |
|
Petr Schröpfer
|
Neaktivní
od 17.11.2011
|
předseda výboru |
02.07.2008 |
Adresa: |
16500, 22279067, Praha 6, Suchdol, Gagarinova, 1082 |
|
Martina Vršková
|
Neaktivní
od 17.11.2011
|
místopředseda výboru |
02.07.2008 |
Adresa: |
16000, 22201068, Praha 6, Dejvice, Na Hanspaulce, 1377/9 |
|
Ing. Martin Dobšík
|
Neaktivní
od 17.11.2011
|
člen výboru |
02.07.2008 |
Adresa: |
14000, 21911673, Praha 4, Michle, Michelská, 1070/14 |
|
Petr Schröpfer
|
Neaktivní
od 17.11.2011
|
předseda výboru |
02.07.2008 |
Adresa: |
16500, 22279067, Praha, Suchdol, Gagarinova, 1082, 31, Gagarinova 1082/31, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Martina Vršková
|
Neaktivní
od 17.11.2011
|
místopředseda výboru |
02.07.2008 |
Adresa: |
16000, 22201068, Praha, Dejvice, Na Hanspaulce, 1377, 9, Na Hanspaulce 1377/9, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Martin Dobšík
|
Neaktivní
od 17.11.2011
|
člen výboru |
02.07.2008 |
Adresa: |
14000, 21911673, Praha, Michle, Michelská, 1070, 14, Michelská 1070/14, Michle, 14000 Praha 4 |
|