Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | EUROKOMFORT s.r.o. |
ICO: | 28411561 |
Registrovaná adresa: | 10200, 22575553, Praha, Hostivař, Chudenická, 1059, 30, Chudenická 1059/30, Hostivař, 10200 Praha 10 |
Začleněno na: | 30.06.2008 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
NIKOLAY GERASIN | Aktivní | 10.06.2015 | |
|
|||
NIKOLAY GERASIN | Aktivní | 10.06.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
NIKOLAY GERASIN | Aktivní | jednatel | 10.06.2015 |
|
|||
NIKOLAY GERASIN | Aktivní | jednatel | 10.06.2015 |
|
|||
NADEZDA CHEMEROVA | Neaktivní od 10.06.2015 | jednatel | 29.04.2013 |
|
|||
NADEZDA CHEMEROVA | Neaktivní od 10.06.2015 | jednatel | 29.04.2013 |
|
|||
Rafael Aysin | Neaktivní od 10.06.2015 | jednatel | 02.05.2011 |
|
|||
Nikolay Gerasin | Neaktivní od 10.06.2015 | jednatel | 02.05.2011 |
|
|||
Igor Konov | Neaktivní od 10.06.2015 | jednatel | 02.05.2011 |
|
|||
Rafael Aysin | Neaktivní od 02.05.2011 | jednatel | 29.04.2011 |
|
|||
Nikolay Gerasin | Neaktivní od 02.05.2011 | jednatel | 29.04.2011 |
|
|||
Igor Konov | Neaktivní od 02.05.2011 | jednatel | 29.04.2011 |
|
|||
Nikolay Gerasin | Neaktivní od 29.04.2011 | jednatel | 25.06.2009 |
|
|||
Igor Konov | Neaktivní od 29.04.2011 | jednatel | 25.06.2009 |
|
|||
Rafael Aysin | Neaktivní od 29.04.2011 | jednatel | 30.06.2008 |
|
Registrační číslo EUROKOMFORT s.r.o. je 28411561.
Registrační adresa EUROKOMFORT s.r.o. je 10200, 22575553, Praha, Hostivař, Chudenická, 1059, 30, Chudenická 1059/30, Hostivař, 10200 Praha 10.
EUROKOMFORT s.r.o. byla založena 30.06.2008.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je NIKOLAY GERASIN, NIKOLAY GERASIN.