GUY DVORIN
|
Neaktivní
od 01.09.2019
|
Jednatel třídy B |
06.04.2018 |
Adresa: |
69936, Tel Aviv, 23 Ehud Street |
|
GUY DVORIN
|
Neaktivní
od 01.09.2019
|
Jednatel třídy B |
06.04.2018 |
Adresa: |
Tel Aviv, 23 Ehud Street, 69936, 23 Ehud Street, 69936 Tel Aviv, Izrael |
|
ALEXANDER ADÁMEK
|
Neaktivní
od 01.09.2019
|
Jednatel třídy A |
15.12.2017 |
Adresa: |
14700, 25255401, Hlavní město Praha, Praha, Hodkovičky, Nad údolím, 524, 17a |
|
SERGE LEON J. BORENSTEIN
|
Neaktivní
od 01.09.2019
|
Jednatel třídy A |
15.12.2017 |
Adresa: |
15600, 22135201, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Žitavského, 499 |
|
YISHAY FURMAN
|
Neaktivní
od 01.09.2019
|
Jednatel třídy B |
15.12.2017 |
Adresa: |
25262, 25460536, Praha-západ, Statenice, Černý Vůl, Ke Kříži, 264 |
|
Alexander Adámek
|
Neaktivní
od 01.09.2019
|
Jednatel třídy A |
15.12.2017 |
Adresa: |
14700, 25255401, Praha, Hodkovičky, Nad údolím, 524, 17a, Nad údolím 524/17a, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
SERGE LEON J. BORENSTEIN
|
Neaktivní
od 01.09.2019
|
Jednatel třídy A |
15.12.2017 |
Adresa: |
15600, 22135201, Praha, Zbraslav, Žitavského, 499, Žitavského 499, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
YISHAY FURMAN
|
Neaktivní
od 01.09.2019
|
Jednatel třídy B |
15.12.2017 |
Adresa: |
25262, 25460536, Praha-západ, Statenice, Černý Vůl, Ke Kříži, 264, Ke Kříži 264, Černý Vůl, 25262 Statenice |
|
SERGE LEON J. BORENSTEIN
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
Jednatel |
24.11.2017 |
Adresa: |
15600, 22135201, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Žitavského, 499 |
|
SERGE LEON J. BORENSTEIN
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
Jednatel |
24.11.2017 |
Adresa: |
15600, 22135201, Praha, Zbraslav, Žitavského, 499, Žitavského 499, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
SERGE BORENSTEIN
|
Neaktivní
od 24.11.2017
|
Jednatel |
24.10.2017 |
Adresa: |
15600, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Žitavského, 499 |
|
ALEXANDER ADÁMEK
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
Jednatel |
24.10.2017 |
Adresa: |
14700, 25255401, Hlavní město Praha, Praha, Hodkovičky, Nad údolím, 524, 17a |
|
JAN LUDVÍK
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
Jednatel |
24.10.2017 |
Adresa: |
18600, 22351001, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Karlínské náměstí, 234, 5 |
|
SERGE BORENSTEIN
|
Neaktivní
od 24.11.2017
|
Jednatel |
24.10.2017 |
Adresa: |
15600, 22135201, Praha, Zbraslav, Žitavského, 499, Žitavského 499, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Alexander Adámek
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
Jednatel |
24.10.2017 |
Adresa: |
14700, 25255401, Praha, Hodkovičky, Nad údolím, 524, 17a, Nad údolím 524/17a, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
JAN LUDVÍK
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
Jednatel |
24.10.2017 |
Adresa: |
18600, 22351001, Praha, Karlín, Karlínské náměstí, 234, 5, Karlínské náměstí 234/5, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Dipl. Ing. HEDWIG HÖFLER
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
jednatel |
06.09.2016 |
Adresa: |
3420, Kritzendorf, Hadersfelderstrasse 33a |
|
Dipl. Ing. HEDWIG HÖFLER
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
jednatel |
06.09.2016 |
Adresa: |
Kritzendorf, Hadersfelderstrasse 33a, 3420, Hadersfelderstrasse 33a, 3420 Kritzendorf, Rakousko |
|
Dipl. - Ing. Christoph Gutknecht
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
jednatel |
02.07.2014 |
Adresa: |
2340, Mödling, Templergasse, 31, 1 |
|
Dipl. - Ing. Christoph Gutknecht
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
jednatel |
02.07.2014 |
Adresa: |
Mödling, Templergasse, 2340, 1, Templergasse 31/1, 2340 Mödling, Rakousko |
|
Ing. ALOIS VYLETA
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
14000, 21968837, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Nad Ondřejovem, 996, 2 |
|
Ing. ALOIS VYLETA
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
14000, 21968837, Praha, Podolí, Nad Ondřejovem, 996, 2, Nad Ondřejovem 996/2, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Dipl. - Ing. Christoph Gutknecht
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
|
31.07.2012 |
Adresa: |
2340, Mödling, Templergasse, 31, 1 |
|
Dipl. - Ing. Christoph Gutknecht
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
|
31.07.2012 |
Adresa: |
Mödling, Templergasse, 2340, 1, Templergasse 31/1, 2340 Mödling, Rakousko |
|
Mag. Helmut Neubauer
|
Neaktivní
od 31.07.2012
|
jednatel |
08.08.2011 |
Adresa: |
2560, Berndorf, Griesfeldstrasse 45c |
|
Mag. Markus Kuttner
|
Neaktivní
od 06.09.2016
|
jednatel |
08.08.2011 |
Adresa: |
1100, Vídeň, Friedhofstrasse, 31 |
|
Mag. Helmut Neubauer
|
Neaktivní
od 31.07.2012
|
jednatel |
08.08.2011 |
Adresa: |
Berndorf, Griesfeldstrasse 45c, 2560, Griesfeldstrasse 45c, 2560 Berndorf, Rakousko |
|
Mag. Markus Kuttner
|
Neaktivní
od 06.09.2016
|
jednatel |
08.08.2011 |
Adresa: |
Vídeň, Friedhofstrasse, 1100, Friedhofstrasse 31, 1100 Vídeň, Rakousko |
|
Ing. Alois Vyleta
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
jednatel |
03.12.2010 |
Adresa: |
27721, 2049864, Dobřeň, Střezivojice, 43 |
|
Ing. Alois Vyleta
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
jednatel |
03.12.2010 |
Adresa: |
27721, 2049864, Mělník, Dobřeň, Střezivojice, 43, Střezivojice 43, 27721 Dobřeň |
|
Jutta Caroline Heller
|
Neaktivní
od 03.12.2010
|
jednatel |
19.07.2010 |
Adresa: |
Berlin, Mommsenstrasse 20, 10629 |
|
Sigrid Scheucher
|
Neaktivní
od 08.08.2011
|
jednatel |
19.07.2010 |
Adresa: |
Vídeň, Nikolsdorfer Gasse 27-29/3/45, 1050 |
|
Sigrid Scheucher
|
Neaktivní
od 19.07.2010
|
jednatel |
09.07.2008 |
Adresa: |
1060, Vídeň, Barnabitengasse, 9/3/32 |
|
Sigrid Scheucher
|
Neaktivní
od 19.07.2010
|
jednatel |
09.07.2008 |
Adresa: |
9/3/32, Vídeň, Barnabitengasse, 1060, Barnabitengasse 9/3/32, 1060 Vídeň, Rakousko |
|
Sonja Schweitzer
|
Neaktivní
od 09.07.2008
|
jednatel |
09.06.2008 |
Adresa: |
1050, Vídeň, Gartengasse, 17/6 |
|
Petr Urbánek
|
Neaktivní
od 19.07.2010
|
jednatel |
09.06.2008 |
Adresa: |
14100, 21987033, Praha 4, Jižní II, 815/11 |
|
Sonja Schweitzer
|
Neaktivní
od 09.07.2008
|
jednatel |
09.06.2008 |
Adresa: |
17/6, Vídeň, Gartengasse, 1050, Gartengasse 17/6, 1050 Vídeň, Rakousko |
|
Petr Urbánek
|
Neaktivní
od 19.07.2010
|
jednatel |
09.06.2008 |
Adresa: |
14100, 21987033, Praha, Záběhlice, Jižní II, 815, 11, Jižní II 815/11, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|