JÜRGEN BURGER
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2021 |
Adresa: |
1030, Vídeň, Gerlgasse 8/15 |
|
ASHWIN PRAKASH
|
Neaktivní
od 17.01.2023
|
jednatel |
28.04.2022 |
|
ASHWIN PRAKASH
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
jednatel |
08.03.2021 |
Adresa: |
60200, 19095163, Brno-město, Brno, Brno-město, Jakubská, 156, 2 |
|
ASHWIN PRAKASH
|
Neaktivní
od 28.04.2022
|
jednatel |
08.03.2021 |
Adresa: |
60200, 19095163, Brno-město, Brno, Brno-město, Jakubská, 156, 2, Jakubská 156/2, Brno-město, 60200 Brno |
|
JÜRGEN BURGER
|
Neaktivní
od 01.12.2023
|
jednatel |
08.03.2021 |
Adresa: |
Vídeň, Gerlgasse 8/15, 1030, Gerlgasse 8/15, 1030 Vídeň, Rakousko |
|
Ing. JOSEF VOKOUN
|
Neaktivní
od 08.03.2021
|
jednatel |
26.11.2020 |
Adresa: |
28002, 28100441, Kolín, Jestřabí Lhota, Jestřabí Lhota, 169 |
|
Ing. JOSEF VOKOUN
|
Neaktivní
od 08.03.2021
|
jednatel |
26.11.2020 |
Adresa: |
28002, 28100441, Kolín, Jestřabí Lhota, Jestřabí Lhota, 169, č.p. 169, 28002 Jestřabí Lhota |
|
Ing JIŘÍ VESELÝ
|
Neaktivní
od 30.11.2020
|
jednatel |
19.02.2019 |
Adresa: |
62700, 19543298, Brno-město, Brno, Slatina, Krejčího, 194, 6 |
|
Ing JIŘÍ VESELÝ
|
Neaktivní
od 30.11.2020
|
jednatel |
19.02.2019 |
Adresa: |
62700, 19543298, Brno-město, Brno, Slatina, Krejčího, 194, 6, Krejčího 194/6, Slatina, 62700 Brno |
|
Dr. MAXIMILIAN GESSLER
|
Neaktivní
od 19.02.2019
|
jednatel |
15.01.2018 |
Adresa: |
1040, Vídeň, Taubstummengasse 13/12 |
|
Mag. MARTIN STROHSCHNEIDER
|
Neaktivní
od 10.06.2020
|
jednatel |
15.01.2018 |
Adresa: |
2491, Neufeld, Dr.-Karl-Renner-Strasse 65 |
|
Dr. MAXIMILIAN GESSLER
|
Neaktivní
od 19.02.2019
|
jednatel |
15.01.2018 |
Adresa: |
Vídeň, Taubstummengasse 13/12, 1040, Taubstummengasse 13/12, 1040 Vídeň, Rakousko |
|
Mag. MARTIN STROHSCHNEIDER
|
Neaktivní
od 10.06.2020
|
jednatel |
15.01.2018 |
Adresa: |
Neufeld, Dr.-Karl-Renner-Strasse 65, 2491, Dr.-Karl-Renner-Strasse 65, 2491 Neufeld, Rakousko |
|
RICHARD MATKOVIČ
|
Neaktivní
od 15.01.2018
|
jednatel |
04.01.2017 |
Adresa: |
90045, Malinovo, Slnečná 763/1 |
|
RICHARD MATKOVIČ
|
Neaktivní
od 15.01.2018
|
jednatel |
04.01.2017 |
Adresa: |
Malinovo, Slnečná 763/1, 90045, Slnečná 763/1, 90045 Malinovo, Slovensko |
|
MAXIMILIAN GESSLER
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
jednatel |
28.08.2013 |
Adresa: |
1040, Vídeň, Taubstummengasse |
|
MAXIMILIAN GESSLER
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
jednatel |
28.08.2013 |
Adresa: |
Vídeň, Taubstummengasse, 1040, Taubstummengasse, 1040 Vídeň, Rakousko |
|
Ludwig Indra
|
Neaktivní
od 28.06.2012
|
jednatel |
28.06.2012 |
Adresa: |
80333, München, Augustenstrasse, 82 |
|
Xabier Ezkurra
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
jednatel |
28.06.2012 |
Adresa: |
Bilbalo, Avda, Lehendakari Aquirre, 40 |
|
Ludwig Indra
|
Neaktivní
od 28.06.2012
|
jednatel |
28.06.2012 |
Adresa: |
München, Augustenstrasse, 80333, Augustenstrasse 82, 80333 München, Německo |
|
Xabier Ezkurra
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
jednatel |
28.06.2012 |
Adresa: |
Bilbalo, Avda, Lehendakari Aquirre, Lehendakari Aquirre 40, Bilbalo - Avda, Španělsko |
|
Ing. Lubomír Kubelka
|
Neaktivní
od 06.12.2010
|
jednatel |
19.07.2010 |
Adresa: |
29001, 18327532, Poděbrady, Poděbrady III, Vilová, 1369 |
|
Petr Picek
|
Neaktivní
od 28.06.2012
|
jednatel |
19.07.2010 |
Adresa: |
25601, 2951231, Benešov, Pražského povstání, 2060 |
|
ing. Lubomír Kubelka
|
Neaktivní
od 06.12.2010
|
jednatel |
19.07.2010 |
Adresa: |
29001, 18327532, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Vilová, 1369, Vilová 1369, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Petr Picek
|
Neaktivní
od 28.06.2012
|
jednatel |
19.07.2010 |
Adresa: |
25601, 2951231, Benešov, Benešov, Benešov, Pražského povstání, 2060, Pražského povstání 2060, 25601 Benešov |
|
Maximilian Gessler
|
Neaktivní
od 11.02.2011
|
jednatel |
10.05.2010 |
Adresa: |
Vídeň, Taubstummengasse 13/12, 1040 |
|
Petr Purdjak
|
Neaktivní
od 10.05.2010
|
jednatel |
25.06.2008 |
Adresa: |
60200, 19196962, Brno, třída Kpt. Jaroše, 1923/4 |
|
Petr Purdjak
|
Neaktivní
od 10.05.2010
|
jednatel |
25.06.2008 |
Adresa: |
60200, 19196962, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1923, 4, třída Kpt. Jaroše 1923/4, Černá Pole, 60200 Brno |
|