Olivová-správa s.r.o.
19588020 |
Aktivní
|
předseda výboru |
14.03.2024 |
Adresa: |
28601, 77828704, Kutná Hora, Žáky, Štrampouch, 156, Štrampouch 156, 28601 Žáky |
|
PETRA HRUBIŠOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.03.2024 |
Adresa: |
28601, 27313671, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820, Pražská 1820, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
CTIBOR MALÝ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
14.01.2023 |
Adresa: |
28601, 11489324, Kutná Hora, Drobovice, Drobovice, 97 |
|
CTIBOR MALÝ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
14.01.2023 |
Adresa: |
28601, 11489324, Kutná Hora, Drobovice, Drobovice, 97, č.p. 97, 28601 Drobovice |
|
PETRA HRUBIŠOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.01.2019 |
Adresa: |
28601, 27313671, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820 |
|
ALEŠ PETR
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.01.2019 |
Adresa: |
28601, 27313671, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820 |
|
BARBORA TŮMOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2023
|
místopředseda výboru |
01.01.2019 |
Adresa: |
28601, 27313671, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820 |
|
BARBORA TŮMOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2023
|
místopředseda výboru |
01.01.2019 |
Adresa: |
28601, 27313671, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820, Pražská 1820, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
ALEŠ PETR
|
Neaktivní
od 14.03.2024
|
člen výboru |
01.01.2019 |
Adresa: |
28601, 27313671, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820, Pražská 1820, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
PETRA HRUBIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 14.03.2024
|
předseda výboru |
01.01.2019 |
Adresa: |
28601, 27313671, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820, Pražská 1820, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JAN FILIPI
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
předseda výboru |
28.09.2018 |
Adresa: |
28601, 11628057, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Javorová, 757, 3 |
|
JAN FILIPI
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
předseda výboru |
28.09.2018 |
Adresa: |
28601, 11628057, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Javorová, 757, 3, Javorová 757/3, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
MILAN HLAVATÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
člen výboru |
29.04.2018 |
Adresa: |
28601, 78151201, Kutná Hora, Močovice, Močovice, 189 |
|
MILAN HLAVATÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
člen výboru |
29.04.2018 |
Adresa: |
28601, 78151201, Kutná Hora, Močovice, Močovice, 189, č.p. 189, 28601 Močovice |
|
MILAN HLAVATÝ
|
Neaktivní
od 29.04.2018
|
člen výboru |
03.03.2015 |
Adresa: |
28601, 27313671, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820 |
|
JAN FILIPI
|
Neaktivní
od 28.09.2018
|
předseda výboru |
03.03.2015 |
Adresa: |
28601, 27313671, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820 |
|
VÁCLAV HRUBIŠ
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
místopředseda výboru |
03.03.2015 |
Adresa: |
73913, 14154480, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, 146 |
|
MILAN HLAVATÝ
|
Neaktivní
od 29.04.2018
|
člen výboru |
03.03.2015 |
Adresa: |
28601, 27313671, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820, Pražská 1820, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JAN FILIPI
|
Neaktivní
od 28.09.2018
|
předseda výboru |
03.03.2015 |
Adresa: |
28601, 27313671, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820, Pražská 1820, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
VÁCLAV HRUBIŠ
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
místopředseda výboru |
03.03.2015 |
Adresa: |
73913, 14154480, Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, 146, č.p. 146, 73913 Kunčice pod Ondřejníkem |
|
RADANA MILÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
členka výboru |
24.02.2015 |
Adresa: |
28601, 11489537, Kutná Hora, Drobovice, Drobovice, 118 |
|
RADANA MILÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
členka výboru |
24.02.2015 |
Adresa: |
28601, 11489537, Kutná Hora, Drobovice, Drobovice, 118, č.p. 118, 28601 Drobovice |
|
RADANA MILÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
členka výboru |
11.12.2013 |
Adresa: |
28601, 27313671, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820 |
|
BARBORA TŮMOVÁ
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
předsedkyně výboru |
11.12.2013 |
Adresa: |
28601, 27313671, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820 |
|
JAN FILIPI
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
místopředseda výboru |
11.12.2013 |
Adresa: |
28601, 27313671, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820 |
|
VÁCLAV HRUBIŠ
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
člen výboru |
11.12.2013 |
Adresa: |
73913, 14154480, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, 146 |
|
RADANA MILÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
členka výboru |
11.12.2013 |
Adresa: |
28601, 27313671, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820, Pražská 1820, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
VÁCLAV HRUBIŠ
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
člen výboru |
11.12.2013 |
Adresa: |
73913, 14154480, Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, 146, č.p. 146, 73913 Kunčice pod Ondřejníkem |
|
BARBORA TŮMOVÁ
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
předsedkyně výboru |
11.12.2013 |
Adresa: |
28601, 27313671, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820, Pražská 1820, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JAN FILIPI
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
místopředseda výboru |
11.12.2013 |
Adresa: |
28601, 27313671, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820, Pražská 1820, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Jan Filipi
|
Neaktivní
od 11.12.2013
|
místopředseda výboru |
10.11.2010 |
Adresa: |
28601, 27313671, Čáslav, Pražská, 1820 |
|
JAN FILIPI
|
Neaktivní
od 11.12.2013
|
místopředseda výboru |
10.11.2010 |
Adresa: |
28601, 27313671, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820, Pražská 1820, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Dana Žembová
|
Neaktivní
od 10.11.2010
|
místopředsedkyně výboru |
15.07.2008 |
Adresa: |
28601, 27313671, Čáslav, Pražská, 1820 |
|
Bc. Barbora Tůmová
|
Neaktivní
od 11.12.2013
|
předsedkyně výboru |
15.07.2008 |
Adresa: |
28601, 27313671, Čáslav, Pražská, 1820 |
|
Eva Archalousová
|
Neaktivní
od 11.12.2013
|
členka výboru |
15.07.2008 |
Adresa: |
28601, 27313671, Čáslav, Pražská, 1820 |
|
Dana Žembová
|
Neaktivní
od 10.11.2010
|
místopředsedkyně výboru |
15.07.2008 |
Adresa: |
28601, 27313671, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820, Pražská 1820, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Eva Archalousová
|
Neaktivní
od 11.12.2013
|
členka výboru |
15.07.2008 |
Adresa: |
28601, 27313671, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820, Pražská 1820, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Bc. Barbora Tůmová
|
Neaktivní
od 11.12.2013
|
předsedkyně výboru |
15.07.2008 |
Adresa: |
28601, 27313671, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Pražská, 1820, Pražská 1820, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|