ALEKSANDR SHAPOVALOV
|
Aktivní
|
jednatel |
23.02.2024 |
Adresa: |
16900, 41199758, Praha, Břevnov, Na Petynce, 2445, 25a, Na Petynce 2445/25a, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
TATIANA CHEREPAKHINA
|
Aktivní
|
|
19.12.2023 |
Adresa: |
16900, 41199758, Praha, Břevnov, Na Petynce, 2445, 25a, Na Petynce 2445/25a, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
OLGA SHAPOVALOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.12.2023 |
Adresa: |
16900, 41199758, Praha, Břevnov, Na Petynce, 2445, 25a, Na Petynce 2445/25a, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Tatiana Cherepakhina
|
Aktivní
|
|
29.07.2009 |
Adresa: |
101, Rostov na Donu, Mečnikova 77 - 16 |
|
Olga Shapovalova
|
Aktivní
|
jednatel |
29.07.2009 |
Adresa: |
101, Rostov na Donu, Lermontovskaja 90 - 101 |
|
Alexander Shapovalov
|
Aktivní
|
jednatel |
08.07.2008 |
Adresa: |
101, Rostov na Donu, Lermontovskaja 90 - 101 |
|
ALEKSANDR SHAPOVALOV
|
Neaktivní
od 23.02.2024
|
jednatel |
21.02.2024 |
Adresa: |
16900, 41199731, Praha, Břevnov, Na Petynce, 2445, 25, Na Petynce 2445/25, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
ALEKSANDR SHAPOVALOV
|
Neaktivní
od 21.02.2024
|
jednatel |
19.12.2023 |
Adresa: |
16900, 41199758, Praha, Břevnov, Na Petynce, 2445, 25a, Na Petynce 2445/25a, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Tatiana Cherepakhina
|
Neaktivní
od 19.12.2023
|
|
29.07.2009 |
Adresa: |
Rostov na Donu, Mečnikova 77 - 16 |
|
Olga Shapovalova
|
Neaktivní
od 19.12.2023
|
jednatel |
29.07.2009 |
Adresa: |
Rostov na Donu, Lermontovskaja 90 - 101 |
|
Alexander Shapovalov
|
Neaktivní
od 19.12.2023
|
jednatel |
08.07.2008 |
Adresa: |
Rostov na Donu, Lermontovskaja 90 - 101 |
|