EGOR TSYBIN
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2023 |
Adresa: |
10900, 26244608, Praha, Horní Měcholupy, Padovská, 585, 18, Padovská 585/18, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
ALENA ROMANCOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.09.2021 |
Adresa: |
15500, 22702300, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Kettnerova, 1939, 3 |
|
ALENA ROMANCOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.09.2021 |
Adresa: |
15500, 22702300, Praha, Stodůlky, Kettnerova, 1939, 3, Kettnerova 1939/3, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
SERGEJ CYBIN
|
Aktivní
|
jednatel |
11.08.2021 |
Adresa: |
15500, 22702300, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Kettnerova, 1939, 3 |
|
SERGEJ CYBIN
|
Aktivní
|
jednatel |
11.08.2021 |
Adresa: |
15500, 22702300, Praha, Stodůlky, Kettnerova, 1939, 3, Kettnerova 1939/3, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
EGOR TSYBIN
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2020 |
Adresa: |
16500, 26244519, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, Brandejsovo náměstí, 1234, 6 |
|
EGOR TSYBIN
|
Neaktivní
od 28.06.2023
|
jednatel |
28.11.2020 |
Adresa: |
16500, 26244519, Praha, Suchdol, Brandejsovo náměstí, 1234, 6, Brandejsovo náměstí 1234/6, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
ALENA ROMANCOVA
|
Neaktivní
od 03.09.2021
|
jednatel |
05.01.2018 |
Adresa: |
25264, 25710281, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Máchova, 700 |
|
ALENA ROMANCOVA
|
Neaktivní
od 03.09.2021
|
jednatel |
05.01.2018 |
Adresa: |
25264, 25710281, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Máchova, 700, Máchova 700, 25264 Velké Přílepy |
|
SERGEJ CYBIN
|
Neaktivní
od 11.08.2021
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
25264, 25710281, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Máchova, 700 |
|
SERGEJ CYBIN
|
Neaktivní
od 11.08.2021
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
25264, 25710281, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Máchova, 700, Máchova 700, 25264 Velké Přílepy |
|
SERGEJ CYBIN
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
jednatel |
11.11.2016 |
Adresa: |
25264, 6502679, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Pražská, 162 |
|
SERGEJ CYBIN
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
jednatel |
11.11.2016 |
Adresa: |
25264, 6502679, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Pražská, 162, Pražská 162, 25264 Velké Přílepy |
|
EGOR TSYBIN
|
Neaktivní
od 28.11.2020
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
10900, 26244578, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Padovská, 585, 12 |
|
EGOR TSYBIN
|
Neaktivní
od 28.11.2020
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
10900, 26244578, Praha, Horní Měcholupy, Padovská, 585, 12, Padovská 585/12, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
EGOR TSYBIN
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
16.01.2014 |
Adresa: |
25264, 25710281, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Máchova, 700 |
|
SERGEY TSYBIN
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
jednatel |
16.01.2014 |
Adresa: |
25264, 25710281, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Máchova, 700 |
|
ALENA RAMANTSOVA
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
jednatel |
16.01.2014 |
Adresa: |
25264, 25710281, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Máchova, 700 |
|
Egor Tsybin
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
16.01.2014 |
Adresa: |
25264, 25710281, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Máchova, 700, Máchova 700, 25264 Velké Přílepy |
|
Sergey Tsybin
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
jednatel |
16.01.2014 |
Adresa: |
25264, 25710281, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Máchova, 700, Máchova 700, 25264 Velké Přílepy |
|
ALENA RAMANTSOVA
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
jednatel |
16.01.2014 |
Adresa: |
25264, 25710281, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Máchova, 700, Máchova 700, 25264 Velké Přílepy |
|
Sergey Tsybin
|
Neaktivní
od 16.01.2014
|
jednatel |
09.09.2009 |
Adresa: |
25264, 25710281, Praha-západ, Velké Přílepy, Máchova, 700 |
|
Alena Ramantsova
|
Neaktivní
od 16.01.2014
|
jednatel |
09.09.2009 |
Adresa: |
16500, 26244519, Praha 6, Suchdol, Brandejsovo nám., 1234/6 |
|
Sergey Tsybin
|
Neaktivní
od 16.01.2014
|
jednatel |
09.09.2009 |
Adresa: |
25264, 25710281, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Máchova, 700, Máchova 700, 25264 Velké Přílepy |
|
Alena Ramantsova
|
Neaktivní
od 16.01.2014
|
jednatel |
09.09.2009 |
Adresa: |
16500, 26244519, Praha, Suchdol, Brandejsovo náměstí, 1234, 6, Brandejsovo náměstí 1234/6, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Egor Tsybin
|
Neaktivní
od 16.01.2014
|
jednatel |
11.07.2008 |
Adresa: |
25264, 25710281, Praha-západ, Velké přílepy, Máchova, 700 |
|
Egor Tsybin
|
Neaktivní
od 16.01.2014
|
jednatel |
11.07.2008 |
Adresa: |
25264, 25710281, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Máchova, 700, Máchova 700, 25264 Velké Přílepy |
|