ELENA YUYUKINA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2021 |
Adresa: |
15000, 22100211, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Holečkova, 2284, 78 |
|
ELENA YUYUKINA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2021 |
Adresa: |
15000, 22100211, Praha, Smíchov, Holečkova, 2284, 78, Holečkova 2284/78, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ELENA YUYUKINA
|
Neaktivní
od 16.09.2021
|
jednatel |
08.09.2021 |
Adresa: |
15000, 22089217, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4 |
|
ELENA YUYUKINA
|
Neaktivní
od 16.09.2021
|
jednatel |
08.09.2021 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ELENA JUJUKINA
|
Neaktivní
od 08.09.2021
|
jednatel |
25.08.2021 |
Adresa: |
15000, 22089217, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4 |
|
ELENA JUJUKINA
|
Neaktivní
od 08.09.2021
|
jednatel |
25.08.2021 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JELENA LEONIDOVNA JUJUKINA
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
jednatel |
20.07.2021 |
Adresa: |
15000, 22089217, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4 |
|
JELENA LEONIDOVNA JUJUKINA
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
jednatel |
20.07.2021 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ELENA YUYUKINA
|
Neaktivní
od 20.07.2021
|
jednatel |
11.12.2015 |
Adresa: |
15000, 22100211, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Holečkova, 2284, 78 |
|
ELENA YUYUKINA
|
Neaktivní
od 20.07.2021
|
jednatel |
11.12.2015 |
Adresa: |
15000, 22100211, Praha, Smíchov, Holečkova, 2284, 78, Holečkova 2284/78, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ELENA YUYUKINA
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
jednatel |
04.02.2014 |
Adresa: |
16200, 22172076, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, U Větrníku, 2035, 5 |
|
ELENA YUYUKINA
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
jednatel |
04.02.2014 |
Adresa: |
16200, 22172076, Praha, Břevnov, U Větrníku, 2035, 5, U Větrníku 2035/5, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Igor Gavrilenko
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
jednatel |
12.10.2010 |
Adresa: |
17000, 25826069, Praha 7, Troja, Trojská, 752, 181d |
|
Valentina Balakshina
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
jednatel |
12.10.2010 |
Adresa: |
17000, 25826069, Praha 7, Troja, Trojská, 752, 181d |
|
Igor Gavrilenko
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
jednatel |
12.10.2010 |
Adresa: |
17100, 25826069, Praha, Troja, Trojská, 752, 181d, Trojská 752/181d, Troja, 17100 Praha 7 |
|
Valentina Balakshina
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
jednatel |
12.10.2010 |
Adresa: |
17100, 25826069, Praha, Troja, Trojská, 752, 181d, Trojská 752/181d, Troja, 17100 Praha 7 |
|
Igor Gavrilenko
|
Neaktivní
od 12.10.2010
|
jednatel |
15.07.2008 |
Adresa: |
Moskva, Udalcova 52/35 |
|