JARMILA DOROŠENKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
07.12.2022 |
Adresa: |
16500, 22277951, Praha, Suchdol, Ke kladivům, 970, 9 |
|
JARMILA DOROŠENKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
07.12.2022 |
Adresa: |
16500, 22277951, Praha, Suchdol, Ke kladivům, 970, 9, Ke kladivům 970/9, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. OLGA KVÍDOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
23.11.2022 |
Adresa: |
16500, 22277951, Praha, Suchdol, Ke kladivům, 970, 9 |
|
ing. Olga Kvídová
|
Aktivní
|
předseda |
23.11.2022 |
Adresa: |
16500, 22277951, Praha, Suchdol, Ke kladivům, 970, 9, Ke kladivům 970/9, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Václav Müller
|
Aktivní
|
místopředseda |
09.08.2008 |
Adresa: |
16500, 22277951, Praha 6, Suchdol, Ke Kladivům, 970/9 |
|
VÁCLAV MÜLLER
|
Neaktivní
od 30.08.2023
|
místopředseda |
13.03.2023 |
Adresa: |
16500, 22277951, Praha, Suchdol, Ke kladivům, 970, 9, Ke kladivům 970/9, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. Olga Kvídová
|
Neaktivní
od 23.11.2022
|
předseda |
09.08.2008 |
Adresa: |
16500, 22277951, Praha 6, Suchdol, Ke Kladivům, 970/9 |
|
Jarmila Dorošenková
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
člen |
09.08.2008 |
Adresa: |
16500, 22277951, Praha 6, Suchdol, Ke Kladivům, 970/9 |
|
ing. Olga Kvídová
|
Neaktivní
od 23.11.2022
|
předseda |
09.08.2008 |
Adresa: |
16500, 22277951, Praha, Suchdol, Ke kladivům, 970, 9, Ke kladivům 970/9, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
JARMILA DOROŠENKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
člen |
09.08.2008 |
Adresa: |
16500, 22277951, Praha, Suchdol, Ke kladivům, 970, 9, Ke kladivům 970/9, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
VÁCLAV MÜLLER
|
Neaktivní
od 13.03.2023
|
místopředseda |
09.08.2008 |
Adresa: |
16500, 22277951, Praha, Suchdol, Ke kladivům, 970, 9, Ke kladivům 970/9, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|