JAN OUŘEDNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.05.2021 |
Adresa: |
19014, 22470191, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Smiřická, 206, 19 |
|
JAN OUŘEDNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.05.2021 |
Adresa: |
19014, 22470191, Praha, Klánovice, Smiřická, 206, 19, Smiřická 206/19, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
JAN OUŘEDNÍK
|
Neaktivní
od 22.05.2021
|
jednatel |
14.08.2019 |
Adresa: |
19014, 22470191, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Smiřická, 206 |
|
JAN OUŘEDNÍK
|
Neaktivní
od 22.05.2021
|
jednatel |
14.08.2019 |
Adresa: |
19014, 22470191, Praha, Klánovice, Smiřická, 206, 19, Smiřická 206/19, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
JAN OUŘEDNÍK
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
19016, 24988561, Hlavní město Praha, Praha, Újezd nad Lesy, Šlitrova, 2006 |
|
JAN OUŘEDNÍK
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
19016, 24988561, Praha, Újezd nad Lesy, Šlitrova, 2006, Šlitrova 2006, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Jan Ouředník
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
15.06.2009 |
Adresa: |
19016, 24988561, Praha 9, Šlitrova, 2006 |
|
JAN OUŘEDNÍK
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
15.06.2009 |
Adresa: |
19016, 24988561, Praha, Újezd nad Lesy, Šlitrova, 2006, Šlitrova 2006, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Bc. Zdeněk Leopold Polda
|
Neaktivní
od 15.06.2009
|
jednatel |
15.07.2008 |
Adresa: |
25169, 18349056, Velké Popovice, Lojovice, 55 |
|
Bc. Zdeněk Leopold Polda
|
Neaktivní
od 15.06.2009
|
jednatel |
15.07.2008 |
Adresa: |
25169, 18349056, Praha-východ, Velké Popovice, Lojovice, 55, Lojovice 55, 25169 Velké Popovice |
|