MILAN ŠVÁRA
|
Aktivní
|
Místppředseda výboru |
08.12.2020 |
Adresa: |
15600, 22137220, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Matjuchinova, 706 |
|
MILAN ŠVÁRA
|
Aktivní
|
Místppředseda výboru |
08.12.2020 |
Adresa: |
15600, 22137220, Praha, Zbraslav, Matjuchinova, 706, Matjuchinova 706, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. MILAN HAVRÁNEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
31.08.2019 |
Adresa: |
15600, 27318443, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Pickova, 1493, 7 |
|
KAREL HOŠEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.08.2019 |
Adresa: |
15600, 27318443, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Pickova, 1493, 7 |
|
Ing. MILAN HAVRÁNEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
31.08.2019 |
Adresa: |
15600, 27318443, Praha, Zbraslav, Pickova, 1493, 7, Pickova 1493/7, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
KAREL HOŠEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.08.2019 |
Adresa: |
15600, 27318443, Praha, Zbraslav, Pickova, 1493, 7, Pickova 1493/7, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
ALICE ŠKVÁROVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2020
|
Místopředseda výboru |
31.08.2019 |
Adresa: |
14300, 27721663, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Komořanská, 2066, 7 |
|
ALICE ŠKVÁROVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2020
|
Místopředseda výboru |
31.08.2019 |
Adresa: |
14300, 27721663, Praha, Modřany, Komořanská, 2066, 7, Komořanská 2066/7, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ALICE ŠKVÁROVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2019
|
člen výboru |
05.06.2019 |
Adresa: |
14300, 27721663, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Komořanská, 2066, 7 |
|
ALICE ŠKVÁROVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2019
|
člen výboru |
05.06.2019 |
Adresa: |
14300, 27721663, Praha, Modřany, Komořanská, 2066, 7, Komořanská 2066/7, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ELIŠKA KAUTZNEROVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2019
|
místopředseda výboru |
25.02.2015 |
Adresa: |
14300, 26641763, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Spinozova, 1825, 5 |
|
ELIŠKA KAUTZNEROVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2019
|
místopředseda výboru |
25.02.2015 |
Adresa: |
14300, 26641763, Praha, Modřany, Spinozova, 1825, 5, Spinozova 1825/5, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ALICE ŠKVÁROVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2019
|
člen výboru |
11.07.2014 |
Adresa: |
15600, 27318443, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Pickova, 1493, 7 |
|
ALICE ŠKVÁROVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2019
|
člen výboru |
11.07.2014 |
Adresa: |
15600, 27318443, Praha, Zbraslav, Pickova, 1493, 7, Pickova 1493/7, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Alice Škvárová
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
člen výboru |
21.08.2008 |
Adresa: |
27318443, Praha 5, Pickova, 1493/7 |
|
Eliška Kautznerová
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
místopředseda výboru |
21.08.2008 |
Adresa: |
Praha 4, Jeremenkova, 1171/102 |
|
Ing. Milan Havránek
|
Neaktivní
od 31.08.2019
|
předseda výboru |
21.08.2008 |
Adresa: |
21844062, Praha 4, Zlešická, 1848/5 |
|
ALICE ŠKVÁROVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
člen výboru |
21.08.2008 |
Adresa: |
15600, 27318443, Praha, Zbraslav, Pickova, 1493, 7, Pickova 1493/7, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Eliška Kautznerová
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
místopředseda výboru |
21.08.2008 |
Adresa: |
14000, 26269431, Praha, Podolí, Jeremenkova, 1171, 102, Jeremenkova 1171/102, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Milan Havránek
|
Neaktivní
od 31.08.2019
|
předseda výboru |
21.08.2008 |
Adresa: |
14800, 21844062, Praha, Chodov, Zlešická, 1848, 5, Zlešická 1848/5, Chodov, 14800 Praha 4 |
|