JANA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
předseda představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
27345, 1373153, Hřebeč, Hřebeč, Ke hřišti, 409 |
|
STANISLAV BERÁNEK
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
místopředseda představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
27201, 1439740, Kladno, Kročehlavy, Hřebečská, 2595 |
|
VLADIMÍR PAVLIS
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
člen představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
27201, 1441728, Kladno, Kročehlavy, Mostecká, 3178 |
|
JANA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
předseda představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
27345, 1373153, Kladno, Hřebeč, Hřebeč, Ke hřišti, 409, Ke hřišti 409, 27345 Hřebeč |
|
STANISLAV BERÁNEK
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
místopředseda představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
27201, 1439740, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Hřebečská, 2595, Hřebečská 2595, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
VLADIMÍR PAVLIS
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
člen představenstva |
09.04.2013 |
Adresa: |
27201, 1441728, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Mostecká, 3178, Mostecká 3178, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Mgr. Vladimír Pavlis
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
člen představenstva |
12.02.2009 |
Adresa: |
27201, 1441728, Kladno, Kročehlavy, Mostecká, 3178 |
|
Mgr. Vladimír Pavlis
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
člen představenstva |
12.02.2009 |
Adresa: |
27201, 1441728, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Mostecká, 3178, Mostecká 3178, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Ing. Karel Havelka
|
Neaktivní
od 12.02.2009
|
člen představenstva |
24.07.2008 |
Adresa: |
27308, 1360345, Pchery, 5.května, 55 |
|
JUDr. Jan Bacílek
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
předseda představenstva |
24.07.2008 |
Adresa: |
27201, 1393146, Kladno, Poštovní náměstí, 706 |
|
RsDr. STANISLAV BERÁNEK
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
místopředseda představenstva |
24.07.2008 |
Adresa: |
27201, 1439740, Kladno, Kročehlavy, Hřebečská, 2595 |
|
Ing. Karel Havelka
|
Neaktivní
od 12.02.2009
|
člen představenstva |
24.07.2008 |
Adresa: |
27308, 1360345, Kladno, Pchery, Pchery, 5. května, 55, 5. května 55, 27308 Pchery |
|
JUDr. Jan Bacílek
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
předseda představenstva |
24.07.2008 |
Adresa: |
27201, 1393146, Kladno, Kladno, Kladno, Poštovní náměstí, 706, Poštovní náměstí 706, 27201 Kladno |
|
RSDr. Stanislav Beránek
|
Neaktivní
od 09.04.2013
|
místopředseda představenstva |
24.07.2008 |
Adresa: |
27201, 1439740, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Hřebečská, 2595, Hřebečská 2595, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|