MILAN ŠVÁRA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
09.10.2018 |
Adresa: |
15600, 22137220, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Matjuchinova, 706 |
|
Ing. ALEŠ BRŮNA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
09.10.2018 |
Adresa: |
15600, 27318494, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Faltysova, 1500, 18 |
|
Ing. HYNEK KRUŽÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
09.10.2018 |
Adresa: |
15600, 27318494, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Faltysova, 1500, 18 |
|
MILAN ŠVÁRA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
09.10.2018 |
Adresa: |
15600, 22137220, Praha, Zbraslav, Matjuchinova, 706, Matjuchinova 706, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. ALEŠ BRŮNA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
09.10.2018 |
Adresa: |
15600, 27318494, Praha, Zbraslav, Faltysova, 1500, 18, Faltysova 1500/18, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. HYNEK KRUŽÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
09.10.2018 |
Adresa: |
15600, 27318494, Praha, Zbraslav, Faltysova, 1500, 18, Faltysova 1500/18, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
ALEŠ BRŮNA
|
Neaktivní
od 09.10.2018
|
Předseda výboru |
08.08.2013 |
Adresa: |
15600, 27318494, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Faltysova, 1500, 18 |
|
ROMANA ŠLEHOFER
|
Neaktivní
od 09.10.2018
|
Místopředseda výboru |
08.08.2013 |
Adresa: |
14000, 21868301, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Milevská, 1105, 22 |
|
HYNEK KRUŽÍK
|
Neaktivní
od 09.10.2018
|
Člen výboru |
08.08.2013 |
Adresa: |
15600, 27318494, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Faltysova, 1500, 18 |
|
ALEŠ BRŮNA
|
Neaktivní
od 09.10.2018
|
Předseda výboru |
08.08.2013 |
Adresa: |
15600, 27318494, Praha, Zbraslav, Faltysova, 1500, 18, Faltysova 1500/18, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
ROMANA ŠLEHOFER
|
Neaktivní
od 09.10.2018
|
Místopředseda výboru |
08.08.2013 |
Adresa: |
14000, 21868301, Praha, Krč, Milevská, 1105, 22, Milevská 1105/22, Krč, 14000 Praha 4 |
|
HYNEK KRUŽÍK
|
Neaktivní
od 09.10.2018
|
Člen výboru |
08.08.2013 |
Adresa: |
15600, 27318494, Praha, Zbraslav, Faltysova, 1500, 18, Faltysova 1500/18, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. Hynek Kružík
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
člen výboru |
16.12.2009 |
Adresa: |
53009, 7797273, Pardubice, Polabiny, Na Labišti, 531 |
|
Ing. Hynek Kružík
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
člen výboru |
16.12.2009 |
Adresa: |
53009, 7797273, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Na Labišti, 531, Na Labišti 531, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. Zdeněk Švestka
|
Neaktivní
od 01.05.2009
|
člen výboru |
26.08.2008 |
Adresa: |
27318508, Praha 5, Faltysova, 1500/20 |
|
Ing. Aleš Brůna
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
předseda výboru |
26.08.2008 |
Adresa: |
22721274, Praha 4, Proutěná, 413/27 |
|
Jana Švestková
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
místopředseda výboru |
26.08.2008 |
Adresa: |
27318508, Praha 5, Faltysova, 1500/20 |
|
Ing. Zdeněk Švestka
|
Neaktivní
od 01.05.2009
|
člen výboru |
26.08.2008 |
Adresa: |
15600, 27318508, Praha, Zbraslav, Faltysova, 1500, 20, Faltysova 1500/20, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. Aleš Brůna
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
předseda výboru |
26.08.2008 |
Adresa: |
14900, 22721274, Praha, Újezd u Průhonic, Proutěná, 413, 27, Proutěná 413/27, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
Jana Švestková
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
místopředseda výboru |
26.08.2008 |
Adresa: |
15600, 27318508, Praha, Zbraslav, Faltysova, 1500, 20, Faltysova 1500/20, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|