JIŘÍ KOCH
|
Aktivní
|
jednatel |
14.03.2019 |
Adresa: |
28937, 18244301, Nymburk, Loučeň, Loučeň, Za Poštou, 97 |
|
JIŘÍ KOCH
|
Aktivní
|
jednatel |
14.03.2019 |
Adresa: |
28937, 18244301, Nymburk, Loučeň, Loučeň, Za Poštou, 97, Za Poštou 97, 28937 Loučeň |
|
JIŘÍ KOCH
|
Neaktivní
od 14.03.2019
|
jednatel |
01.10.2016 |
Adresa: |
28937, 18246737, Nymburk, Loučeň, Loučeň, Nymburská, 345 |
|
JIŘÍ KOCH
|
Neaktivní
od 14.03.2019
|
jednatel |
01.10.2016 |
Adresa: |
28937, 18246737, Nymburk, Loučeň, Loučeň, Nymburská, 345, Nymburská 345, 28937 Loučeň |
|
PAVEL SLEZÁK
|
Neaktivní
od 01.10.2016
|
jednatel |
26.08.2016 |
Adresa: |
29443, 21232211, Mladá Boleslav, Vlkava, Vlkava, Loučenská, 142 |
|
PAVEL SLEZÁK
|
Neaktivní
od 01.10.2016
|
jednatel |
26.08.2016 |
Adresa: |
29443, 21232211, Mladá Boleslav, Vlkava, Vlkava, Loučenská, 142, Loučenská 142, 29443 Vlkava |
|
PAVEL SLEZÁK
|
Neaktivní
od 26.08.2016
|
jednatel |
22.04.2013 |
Adresa: |
26601, 22801995, Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou, 6 |
|
PAVEL SLEZÁK
|
Neaktivní
od 26.08.2016
|
jednatel |
22.04.2013 |
Adresa: |
26601, 22801995, Beroun, Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod Skalou, 6, č.p. 6, 26601 Svatý Jan pod Skalou |
|
Tomáš Kytlica
|
Neaktivní
od 22.04.2013
|
jednatel |
11.04.2012 |
Adresa: |
14000, 21946060, Praha 4, Nusle, Náměstí hrdinů, 725, 12 |
|
Tomáš Kytlica
|
Neaktivní
od 22.04.2013
|
jednatel |
11.04.2012 |
Adresa: |
14000, 21946060, Praha, Nusle, náměstí Hrdinů, 725, 12, náměstí Hrdinů 725/12, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Hanuš Kraus
|
Neaktivní
od 11.04.2012
|
jednatel |
01.09.2010 |
Adresa: |
28901, 1119681, Chotěšice, Nouzov, 26 |
|
Hanuš Kraus
|
Neaktivní
od 11.04.2012
|
jednatel |
01.09.2010 |
Adresa: |
28901, 1119681, Nymburk, Chotěšice, Nouzov, 26, Nouzov 26, 28901 Chotěšice |
|
Roman Stepetskyy
|
Neaktivní
od 01.09.2010
|
jednatel |
15.08.2008 |
Adresa: |
Plzeň, Zruč - Senec, 209 |
|
Roman Stepetskyy
|
Neaktivní
od 01.09.2010
|
jednatel |
15.08.2008 |
Adresa: |
209, Plzeň, Zruč - Senec, Plzeň - Zruč - Senec 209, Česká republika |
|