Mgr. LUKÁŠ NOHEJL
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2024 |
Adresa: |
50003, 23871245, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Buzulucká, 786, 8, Buzulucká 786/8, 50003 Hradec Králové |
|
ALENA KLÍPOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2024 |
Adresa: |
27351, 1316869, Kladno, Kyšice, Kyšice, V. Vlčka, 205, V. Vlčka 205, 27351 Kyšice |
|
DORON BASHAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.01.2024 |
Adresa: |
16400, 22228179, Praha, Nebušice, Průhonská, 277, Průhonská 277, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
ALENA KLÍPOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.02.2021 |
Adresa: |
27351, 1316869, Kladno, Kyšice, Kyšice, V. Vlčka, 205 |
|
Mgr. LUKÁŠ NOHEJL
|
Aktivní
|
jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
50003, 23871245, Hradec Králové, Hradec Králové, Buzulucká, 786, 8 |
|
Yariv Ronen
|
Aktivní
|
jednatel |
22.08.2008 |
Adresa: |
25226, 8520704, Kosoř, Čsl. armády, 165 |
|
DORON BASHAN
|
Neaktivní
od 30.01.2024
|
jednatel |
03.10.2023 |
Adresa: |
16400, 22228179, Praha, Nebušice, Průhonská, 277, Průhonská 277, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
ALENA KLÍPOVÁ
|
Neaktivní
od 30.01.2024
|
jednatel |
19.02.2021 |
Adresa: |
27351, 1316869, Kladno, Kyšice, Kyšice, V. Vlčka, 205, V. Vlčka 205, 27351 Kyšice |
|
ALENA KLÍPOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2021
|
jednatel |
27.08.2015 |
Adresa: |
27351, 1379429, Kladno, Svárov, Svárov, U Studny, 40 |
|
Alena Klípová
|
Neaktivní
od 19.02.2021
|
jednatel |
27.08.2015 |
Adresa: |
27351, 1379429, Kladno, Svárov, Svárov, U Studny, 40, U Studny 40, 27351 Svárov |
|
Mgr. LUKÁŠ NOHEJL
|
Neaktivní
od 30.01.2024
|
jednatel |
07.06.2013 |
Adresa: |
50003, 23871245, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Buzulucká, 786, 8, Buzulucká 786/8, 50003 Hradec Králové |
|
Joseph Askar
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
jednatel |
19.04.2012 |
Adresa: |
NW87LE, Londýn, Park St. James, 12 |
|
Mgr. Lukáš Nohejl
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
jednatel |
19.04.2012 |
Adresa: |
50003, 23871245, Hradec Králové, Buzulucká, 786 |
|
Alena Klípová
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
jednatel |
19.04.2012 |
Adresa: |
27351, 1379429, Kladno, Svárov, 40 |
|
Mgr. LUKÁŠ NOHEJL
|
Neaktivní
od 07.06.2013
|
jednatel |
19.04.2012 |
Adresa: |
50003, 23871245, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Buzulucká, 786, 8, Buzulucká 786/8, 50003 Hradec Králové |
|
Alena Klípová
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
jednatel |
19.04.2012 |
Adresa: |
27351, 1379429, Kladno, Svárov, Svárov, U Studny, 40, U Studny 40, 27351 Svárov |
|
Joseph Askar
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
jednatel |
19.04.2012 |
Adresa: |
Londýn, Park St. James, NW87LE, Park St. James 12, NW87LE Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
YARIV RONEN
|
Neaktivní
od 03.10.2023
|
jednatel |
22.08.2008 |
Adresa: |
25226, 8520704, Praha-západ, Kosoř, Kosoř, Čsl. armády, 165, Čsl. armády 165, 25226 Kosoř |
|