PETRU CIUBREI
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.04.2022 |
Adresa: |
Str. Drobeta 10-1, lasi |
|
PETRU CIUBREI
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.04.2022 |
Adresa: |
Str. Drobeta 10-1, lasi, Str. Drobeta 10-1, lasi, Rumunsko |
|
ALEXANDR BURIMSKII
|
Neaktivní
od 25.04.2022
|
jednatel |
16.08.2021 |
Adresa: |
720246, Suceava, Bld.George Enescu nr.13 ap.22 |
|
ALEXANDR BURIMSKII
|
Neaktivní
od 25.04.2022
|
jednatel |
16.08.2021 |
Adresa: |
Suceava, Bld.George Enescu nr.13 ap.22, 720246, Bld.George Enescu nr.13 ap.22, 720246 Suceava, Rumunsko |
|
ALEXANDR BURIMSKII
|
Neaktivní
od 16.08.2021
|
jednatel |
15.08.2019 |
|
ALEXANDR BURIMSKII
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
jednatel |
30.01.2019 |
Adresa: |
13000, 75429527, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Olšanská, 2898, 4h |
|
ALEXANDR BURIMSKII
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
jednatel |
30.01.2019 |
Adresa: |
13000, 75429527, Praha, Žižkov, Olšanská, 2898, 4h, Olšanská 2898/4h, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ALEXANDR BURIMSKII
|
Neaktivní
od 30.01.2019
|
jednatel |
02.06.2017 |
Adresa: |
13000, 21770573, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Kališnická, 379, 10 |
|
ALEXANDR BURIMSKII
|
Neaktivní
od 30.01.2019
|
jednatel |
02.06.2017 |
Adresa: |
13000, 21770573, Praha, Žižkov, Kališnická, 379, 10, Kališnická 379/10, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ALEXANDR BURIMSKII
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
15521, 73503193, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Míšovická, 492, 1a |
|
ALEXANDR BURIMSKII
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
15521, 73503193, Praha, Zličín, Míšovická, 492, 1a, Míšovická 492/1a, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
ALEXANDR BURIMSKII
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
24.04.2015 |
Adresa: |
18600, 28339584, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, U Sluncové, 664, 1a |
|
ALEXANDR BURIMSKII
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
24.04.2015 |
Adresa: |
18600, 28339584, Praha, Karlín, U Sluncové, 664, 1a, U Sluncové 664/1a, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
DRAHOSLAVA BOSÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.04.2015
|
jednatel |
18.09.2014 |
Adresa: |
26101, 23007028, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Družstevní, 285 |
|
Drahoslava Bosáková
|
Neaktivní
od 21.04.2015
|
jednatel |
18.09.2014 |
Adresa: |
26101, 23007028, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Družstevní, 285, Družstevní 285, Příbram V-Zdaboř, 26101 Příbram |
|
Otakar Vaníček
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
jednatel |
19.11.2008 |
Adresa: |
17000, 22298495, Praha 7, Holešovice, Letohradská, 367/5 |
|
Otakar Vaníček
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
jednatel |
19.11.2008 |
Adresa: |
17000, 22298495, Praha, Holešovice, Letohradská, 367, 5, Letohradská 367/5, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Maksym Vykhoryev
|
Neaktivní
od 19.11.2008
|
jednatel |
03.09.2008 |
Adresa: |
18000, 22377271, Praha 8, Ronkova, 353 |
|
Maksym Vykhoryev
|
Neaktivní
od 19.11.2008
|
jednatel |
03.09.2008 |
Adresa: |
18000, 22377271, Praha, Libeň, Ronkova, 353, 13, Ronkova 353/13, Libeň, 18000 Praha 8 |
|