MIROSLAV ŠEBESTA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.03.2023 |
Adresa: |
16100, 81898690, Praha, Ruzyně, Stochovská, 1164, 74a, Stochovská 1164/74a, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
MIROSLAV ŠEBESTA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
16900, 22263365, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Za Pohořelcem, 696, 6 |
|
TOMÁŠ KNAPEK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.03.2014 |
Adresa: |
25301, 25708848, Hostivice, Hostivice, Olivová, 1811 |
|
TOMÁŠ KNAPEK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.03.2014 |
Adresa: |
25301, 25708848, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Olivová, 1811, Olivová 1811, 25301 Hostivice |
|
MIROSLAV ŠEBESTA
|
Neaktivní
od 15.03.2023
|
jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
16900, 22263365, Praha, Střešovice, Za Pohořelcem, 696, 6, Za Pohořelcem 696/6, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|
Miroslav Šebesta
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
10.02.2010 |
Adresa: |
18000, 22376674, Praha 8, Libeň, Novákových, 257/32 |
|
Miroslav Šebesta
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
jednatel |
10.02.2010 |
Adresa: |
18000, 22376674, Praha, Libeň, Novákových, 257, 32, Novákových 257/32, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Tomáš Knapek
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
jednatel |
03.09.2009 |
Adresa: |
25301, 25708848, Hostivice, Olivová, 1811 |
|
TOMÁŠ KNAPEK
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
jednatel |
03.09.2009 |
Adresa: |
25301, 25708848, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Olivová, 1811, Olivová 1811, 25301 Hostivice |
|
Martin Štěpka
|
Neaktivní
od 03.09.2009
|
jednatel |
22.09.2008 |
Adresa: |
37011, 23353325, České Budějovice, Dlouhá, 1121/31 |
|
Martin Štěpka
|
Neaktivní
od 03.09.2009
|
jednatel |
22.09.2008 |
Adresa: |
37011, 23353325, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Dlouhá, 1121, 31, Dlouhá 1121/31, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|