Mgr. ZUZANA GILBERT
|
Aktivní
|
Člen výboru |
07.12.2022 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8 |
|
Mgr. KATEŘINA HLAVÁČOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
07.12.2022 |
Adresa: |
17000, 22304835, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 908, 17 |
|
Mgr. ZUZANA GILBERT
|
Aktivní
|
Člen výboru |
07.12.2022 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Mgr. KATEŘINA HLAVÁČOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
07.12.2022 |
Adresa: |
17000, 22304835, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 908, 17, Šimáčkova 908/17, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. JAN MAREK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
17.08.2022 |
Adresa: |
17000, 22310584, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8 |
|
JAN ŘEŘUCHA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
17.08.2022 |
Adresa: |
17000, 22310584, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8 |
|
MUDr. JAN DOLEŽAL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.08.2022 |
Adresa: |
17000, 22310584, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8 |
|
Ing. JAN MAREK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
17.08.2022 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JAN ŘEŘUCHA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
17.08.2022 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MUDr. JAN DOLEŽAL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.08.2022 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JAKUB SLÁMA
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
Člen výboru |
10.02.2021 |
Adresa: |
13000, 21787131, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1828, 12 |
|
JAKUB SLÁMA
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
Člen výboru |
10.02.2021 |
Adresa: |
13000, 21787131, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1828, 12, Radhošťská 1828/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
LUCIE PAVOUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.02.2021
|
člen výboru |
22.05.2020 |
Adresa: |
17000, 22304835, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 908, 17 |
|
LUCIE PAVOUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.02.2021
|
člen výboru |
22.05.2020 |
Adresa: |
17000, 22304835, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 908, 17, Šimáčkova 908/17, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
LUCIE PAVOUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2020
|
člen výboru |
10.10.2018 |
Adresa: |
17000, 22310584, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8 |
|
Ing. DAVID VODŇANSKÝ
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
předseda výboru |
10.10.2018 |
Adresa: |
17000, 22310584, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8 |
|
LUCIE PAVOUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2020
|
člen výboru |
10.10.2018 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. David Vodňanský
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
předseda výboru |
10.10.2018 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Mg.A DAVID CYSAŘ
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
předseda výboru |
24.06.2017 |
Adresa: |
17000, 22310584, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8 |
|
EVA VODŇANSKÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
člen výboru |
24.06.2017 |
Adresa: |
17000, 22310584, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8 |
|
BOHUMÍR PEKÁREK
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
člen výboru |
24.06.2017 |
Adresa: |
17000, 22310584, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8 |
|
VÁCLAV HRUBÝ
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
člen výboru |
24.06.2017 |
Adresa: |
17000, 22310584, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8 |
|
PETRA OPLTOVÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
člen výboru |
24.06.2017 |
Adresa: |
17000, 22310584, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8 |
|
Mg.A DAVID CYSAŘ
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
předseda výboru |
24.06.2017 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
EVA VODŇANSKÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
člen výboru |
24.06.2017 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
PETRA OPLTOVÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
člen výboru |
24.06.2017 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Bohumír Pekárek
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
člen výboru |
24.06.2017 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Václav Hrubý
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
člen výboru |
24.06.2017 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
RENATA TOMSCHIOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2017
|
člen výboru |
13.04.2017 |
Adresa: |
14900, 21839107, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Tererova, 1357, 10 |
|
RENATA TOMSCHIOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2017
|
člen výboru |
13.04.2017 |
Adresa: |
14900, 21839107, Praha, Chodov, Tererova, 1357, 10, Tererova 1357/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
EVA VODŇANSKÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2017
|
člen výboru |
25.06.2013 |
Adresa: |
17000, 22310584, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8 |
|
EVA VODŇANSKÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2017
|
člen výboru |
25.06.2013 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Renata Tomschiová
|
Neaktivní
od 13.04.2017
|
člen výboru |
27.11.2010 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha 7, Šimáčkova, 1370, 8 |
|
Renata Tomschiová
|
Neaktivní
od 13.04.2017
|
člen výboru |
27.11.2010 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Mg.A David Cysař
|
Neaktivní
od 24.06.2017
|
předseda výboru |
02.06.2010 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha 7, Šimáčkova, 1370, 8 |
|
Mg.A DAVID CYSAŘ
|
Neaktivní
od 24.06.2017
|
předseda výboru |
02.06.2010 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
David Vodňanský
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
předseda výboru |
27.09.2008 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha 7, Holešovice, Šimáčkova, 1370/8 |
|
Jindřich Pilař
|
Neaktivní
od 27.11.2010
|
místopředseda výboru |
27.09.2008 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha 7, Holešovice, Šimáčkova, 1370/8 |
|
Lubomír Dědek
|
Neaktivní
od 25.06.2013
|
člen výboru |
27.09.2008 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha 7, Holešovice, Šimáčkova, 1370/8 |
|
Bohumír Pekárek
|
Neaktivní
od 24.06.2017
|
člen výboru |
27.09.2008 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha 7, Holešovice, Šimáčkova, 1370/8 |
|
Václav Hrubý
|
Neaktivní
od 24.06.2017
|
člen výboru |
27.09.2008 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha 7, Holešovice, Šimáčkova, 1370/8 |
|
David Vodňanský
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
předseda výboru |
27.09.2008 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Jindřich Pilař
|
Neaktivní
od 27.11.2010
|
místopředseda výboru |
27.09.2008 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Lubomír Dědek
|
Neaktivní
od 25.06.2013
|
člen výboru |
27.09.2008 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Bohumír Pekárek
|
Neaktivní
od 24.06.2017
|
člen výboru |
27.09.2008 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Václav Hrubý
|
Neaktivní
od 24.06.2017
|
člen výboru |
27.09.2008 |
Adresa: |
17000, 22310584, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1370, 8, Šimáčkova 1370/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|