Ing. Pavel Trenka
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
jednatel |
18.09.2012 |
Adresa: |
90031, 101, Stupava, Bočná, 2456, 25 |
|
Ing. Robert Ullman
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
jednatel |
18.09.2012 |
Adresa: |
61300, 19299079, Brno, Černá Pole, Merhautova, 1055, 198 |
|
Ing. Pavel Trenka
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
jednatel |
18.09.2012 |
Adresa: |
Stupava, Bočná, 90031, 25, Bočná 2456/25, 90031 Stupava, Slovensko |
|
Ing. ROBERT ULLMAN
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
jednatel |
18.09.2012 |
Adresa: |
61300, 19299079, Brno-město, Brno, Černá Pole, Merhautova, 1055, 198, Merhautova 1055/198, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Štefan Stanko
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
18100, 22330275, Praha 8, Křivenická, 407, 4 |
|
Ing. Marcel Kasanický
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
90025, 101, Chorvátský Grob, Jaseňová, 3124, 21 |
|
ŠTEFAN STANKO
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
18100, 22330275, Praha, Čimice, Křivenická, 407, 4, Křivenická 407/4, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Marcel Kasanický
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
Chorvátský Grob, Jaseňová, 90025, 21, Jaseňová 3124/21, 90025 Chorvátský Grob, Slovensko |
|
Olivier André Frühwirth
|
Neaktivní
od 07.06.2012
|
jednatel |
28.02.2012 |
Adresa: |
101, Wien, Josefstaedter Straße 74/26, 1080 |
|
Olivier André Frühwirth
|
Neaktivní
od 07.06.2012
|
jednatel |
28.02.2012 |
Adresa: |
Wien, Josefstaedter Straße 74/26, 1080 |
|
Leopold Deufl
|
Neaktivní
od 07.06.2012
|
jednatel |
11.10.2010 |
Adresa: |
101, Wien, Weinsteiggasse 6, 1210 |
|
Leopold Deufl
|
Neaktivní
od 07.06.2012
|
jednatel |
11.10.2010 |
Adresa: |
Wien, Weinsteiggasse 6, 1210 |
|
Leopold Deufl
|
Neaktivní
od 11.10.2010
|
jednatel |
17.02.2010 |
Adresa: |
101, Vídeň, Dammäckergasse 28/D2/8, 1210 |
|
Harald Engelke
|
Neaktivní
od 28.02.2012
|
jednatel |
17.02.2010 |
Adresa: |
101, Vídeň, Hainburger Strasse 53/9, 1030 |
|
Leopold Deufl
|
Neaktivní
od 11.10.2010
|
jednatel |
17.02.2010 |
Adresa: |
Vídeň, Dammäckergasse 28/D2/8, 1210 |
|
Harald Engelke
|
Neaktivní
od 28.02.2012
|
jednatel |
17.02.2010 |
Adresa: |
Vídeň, Hainburger Strasse 53/9, 1030 |
|
Ing. Ralph Bezjak
|
Neaktivní
od 17.02.2010
|
jednatel |
05.12.2008 |
Adresa: |
101, Bad Bleiberg, Drei Lärchen 22, 9530 |
|
Ing. Ralph Bezjak
|
Neaktivní
od 17.02.2010
|
jednatel |
05.12.2008 |
Adresa: |
Bad Bleiberg, Drei Lärchen 22, 9530 |
|
Leopold Deufl
|
Neaktivní
od 05.12.2008
|
jednatel |
01.09.2008 |
Adresa: |
1210, 101, Vídeň, Dammäckergasse, 28/D2/8 |
|
Ing. Věra Machačová
|
Neaktivní
od 17.02.2010
|
jednatel |
01.09.2008 |
Adresa: |
19800, 25406159, Praha 9, Nedvědická, 1506 |
|
Leopold Deufl
|
Neaktivní
od 05.12.2008
|
jednatel |
01.09.2008 |
Adresa: |
28/D2/8, Vídeň, Dammäckergasse, 1210, Dammäckergasse 28/D2/8, 1210 Vídeň, Rakousko |
|
Ing. Věra Machačová
|
Neaktivní
od 17.02.2010
|
jednatel |
01.09.2008 |
Adresa: |
19800, 25406159, Praha, Kyje, Nedvědická, 1506, Nedvědická 1506, Kyje, 19800 Praha 9 |
|