Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | Sushi Club Restaurant s.r.o. v likvidaci |
ICO: | 28454448 |
Registrovaná adresa: | 14200, 21894680, Praha, Lhotka, Čimelická, 957, 1, Čimelická 957/1, Lhotka, 14200 Praha 4 |
Začleněno na: | 10.09.2008 |
Datum ukončení: | 31.05.2023 |
Předmět podnikání: |
hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Alvis Kalninš | Aktivní | 24.08.2012 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Alvis Kalninš | Neaktivní od 31.05.2023 | jednatel | 24.08.2012 |
|
|||
Thomas Kavka | Neaktivní od 24.08.2012 | jednatel | 21.06.2012 |
|
|||
Josef Luzum | Neaktivní od 24.08.2012 | jednatel | 09.02.2012 |
|
|||
Josef Luzum | Neaktivní od 24.08.2012 | jednatel | 09.02.2012 |
|
|||
Pavla Cempírková | Neaktivní od 09.02.2012 | jednatel | 17.12.2009 |
|
|||
Pavla Cempírková | Neaktivní od 09.02.2012 | jednatel | 17.12.2009 |
|
|||
Pavla Cempírková | Neaktivní od 17.12.2009 | jednatel | 10.09.2008 |
|
|||
Pavla Cempírková | Neaktivní od 17.12.2009 | jednatel | 10.09.2008 |
|
Registrační číslo Sushi Club Restaurant s.r.o. v likvidaci je 28454448.
Registrační adresa Sushi Club Restaurant s.r.o. v likvidaci je 14200, 21894680, Praha, Lhotka, Čimelická, 957, 1, Čimelická 957/1, Lhotka, 14200 Praha 4.
Sushi Club Restaurant s.r.o. v likvidaci byla založena 10.09.2008.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Alvis Kalninš.