Ing JINDŘICH TOPOL
|
Aktivní
|
jednatel |
02.07.2018 |
Adresa: |
19000, 22506802, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Na pokraji, 540, 2 |
|
Ing JINDŘICH TOPOL
|
Aktivní
|
jednatel |
02.07.2018 |
Adresa: |
19000, 22506802, Praha, Prosek, Na pokraji, 540, 2, Na pokraji 540/2, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
KAROLÍNA TOPOLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2018
|
jednatel |
23.06.2015 |
Adresa: |
19000, 22506802, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Na pokraji, 540, 2 |
|
KAROLÍNA TOPOLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2018
|
jednatel |
23.06.2015 |
Adresa: |
19000, 22506802, Praha, Prosek, Na pokraji, 540, 2, Na pokraji 540/2, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
HELENA DENNY
|
Neaktivní
od 23.06.2015
|
jednatel |
20.09.2013 |
Adresa: |
17100, 25826051, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Trojská, 751, 181c |
|
HELENA DENNY
|
Neaktivní
od 23.06.2015
|
jednatel |
20.09.2013 |
Adresa: |
17100, 25826051, Praha, Troja, Trojská, 751, 181c, Trojská 751/181c, Troja, 17100 Praha 7 |
|
Milena Trnková
|
Neaktivní
od 20.09.2013
|
jednatel |
17.10.2008 |
Adresa: |
17100, Praha 7, Trojská, 181/C |
|
Milena Trnková
|
Neaktivní
od 20.09.2013
|
jednatel |
17.10.2008 |
Adresa: |
17100, 25826051, Praha, Troja, Trojská, 751, 181c, Trojská 751/181c, Troja, 17100 Praha 7 |
|
Petra Janáková
|
Neaktivní
od 17.10.2008
|
jednatel |
10.09.2008 |
Adresa: |
14200, 21870322, Praha, Krč, Hurbanova, 1305/11 |
|
Petra Janáková
|
Neaktivní
od 17.10.2008
|
jednatel |
10.09.2008 |
Adresa: |
14200, 21870322, Praha, Krč, Hurbanova, 1305, 11, Hurbanova 1305/11, Krč, 14200 Praha 4 |
|