VALENTINA SEMENĚNKO
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2020 |
Adresa: |
74764, 42607973, Ostrava-město, Velká Polom, Velká Polom, U Jízdárny, 575 |
|
VALENTINA SEMENĚNKO
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2020 |
Adresa: |
74764, 42607973, Ostrava-město, Velká Polom, Velká Polom, U Jízdárny, 575, U Jízdárny 575, 74764 Velká Polom |
|
Liudmila Smirnova
|
Aktivní
|
jednatel |
28.04.2009 |
Adresa: |
Belc, Lepušnjanu 7-4 |
|
Nicolae Smirnov
|
Aktivní
|
jednatel |
28.04.2009 |
Adresa: |
Belc, Lepušnjanu 7-4 |
|
VALENTINA SEMENĚNKO
|
Neaktivní
od 09.09.2020
|
jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
70800, 3293246, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Španielova, 990, 4 |
|
VALENTINA SEMENĚNKO
|
Neaktivní
od 09.09.2020
|
jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
70800, 3293246, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Španielova, 990, 4, Španielova 990/4, Poruba, 70800 Ostrava |
|
VALENTINA SEMENĚNKO
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
jednatel |
24.10.2019 |
Adresa: |
70200, 3198570, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Gen. Janouška, 2927, 16 |
|
VALENTINA SEMENĚNKO
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
jednatel |
24.10.2019 |
Adresa: |
70200, 3198570, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Gen. Janouška, 2927, 16, Gen. Janouška 2927/16, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
VALENTINA SMIRNOVA
|
Neaktivní
od 24.10.2019
|
jednatel |
03.04.2019 |
Adresa: |
70200, 3198570, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Gen. Janouška, 2927, 16 |
|
VALENTINA SMIRNOVA
|
Neaktivní
od 24.10.2019
|
jednatel |
03.04.2019 |
Adresa: |
70200, 3198570, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Gen. Janouška, 2927, 16, Gen. Janouška 2927/16, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
VALENTINA SMIRNOVA
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
jednatel |
27.03.2019 |
Adresa: |
70200, 30029562, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše, 555, 6 |
|
VALENTINA SMIRNOVA
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
jednatel |
27.03.2019 |
Adresa: |
70200, 30029562, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše, 555, 6, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
VALENTINA SMIRNOVA
|
Neaktivní
od 27.03.2019
|
jednatel |
14.12.2017 |
Adresa: |
70200, 3198570, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Gen. Janouška, 2927, 16 |
|
VALENTINA SMIRNOVA
|
Neaktivní
od 27.03.2019
|
jednatel |
14.12.2017 |
Adresa: |
70200, 3198570, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Gen. Janouška, 2927, 16, Gen. Janouška 2927/16, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Inna Glazunova
|
Neaktivní
od 14.10.2014
|
jednatel |
28.04.2009 |
Adresa: |
Belc, Lepušnjanu 7-4 |
|
Mihail Glazunov
|
Neaktivní
od 14.10.2014
|
jednatel |
28.04.2009 |
Adresa: |
Kišinev, Belinskogo 67-81 |
|
Valentina Smirnova
|
Neaktivní
od 14.12.2017
|
jednatel |
05.09.2008 |
Adresa: |
Belc, Lepušnjanu, 7-4 |
|
Valentina Smirnova
|
Neaktivní
od 14.12.2017
|
jednatel |
05.09.2008 |
Adresa: |
7-4, Belc, Lepušnjanu, Lepušnjanu 7-4, Belc, Moldavsko |
|