CYRIL KOŠA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.10.2019 |
Adresa: |
25250, 41466322, Praha-západ, Vestec, Vestec, Werichova, 558 |
|
CYRIL KOŠA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.10.2019 |
Adresa: |
25250, 41466322, Praha-západ, Vestec, Vestec, Werichova, 558, Werichova 558, 25250 Vestec |
|
RADOVAN FOUSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.11.2017 |
Adresa: |
26301, 77755642, Příbram, Dlouhá Lhota, Dlouhá Lhota, 161 |
|
RADOVAN FOUSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.11.2017 |
Adresa: |
26301, 77755642, Příbram, Dlouhá Lhota, Dlouhá Lhota, 161, č.p. 161, 26301 Dlouhá Lhota |
|
IRENA KOŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2015 |
Adresa: |
25168, 26577739, Praha-východ, Kostelec u Křížků, Kostelec u Křížků, 241 |
|
IRENA KOŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2015 |
Adresa: |
25168, 26577739, Praha-východ, Kostelec u Křížků, Kostelec u Křížků, 241, č.p. 241, 25168 Kostelec u Křížků |
|
IGOR KUCHAŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2015 |
Adresa: |
26256, 26373360, Milešov, Klenovice |
|
Ing. VLASTIMIL FOUSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2015 |
Adresa: |
26101, 26471787, Podlesí, Podlesí, 374 |
|
IGOR KUCHAŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2015 |
Adresa: |
26256, 26373360, Příbram, Milešov, Klenovice, Klenovice č.ev. 425, 26256 Milešov |
|
Ing. VLASTIMIL FOUSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2015 |
Adresa: |
26101, 26471787, Příbram, Podlesí, Podlesí, 374, č.p. 374, 26101 Podlesí |
|
RADOVAN FOUSEK
|
Neaktivní
od 17.11.2017
|
jednatel |
24.10.2015 |
Adresa: |
26101, 23015403, Příbram, Příbram, Příbram VII, Politických vězňů, 145 |
|
RADOVAN FOUSEK
|
Neaktivní
od 17.11.2017
|
jednatel |
24.10.2015 |
Adresa: |
26101, 23015403, Příbram, Příbram, Příbram VII, Politických vězňů, 145, Politických vězňů 145, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
CYRIL KOŠA
|
Neaktivní
od 23.10.2019
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
25168, 26577739, Praha-východ, Kostelec u Křížků, Kostelec u Křížků, 241 |
|
CYRIL KOŠA
|
Neaktivní
od 23.10.2019
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
25168, 26577739, Praha-východ, Kostelec u Křížků, Kostelec u Křížků, 241, č.p. 241, 25168 Kostelec u Křížků |
|
Igor Kuchař
|
Neaktivní
od 26.06.2015
|
jednatel |
11.08.2011 |
Adresa: |
26234, Milešov, Klenovice, 425 |
|
IGOR KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 26.06.2015
|
jednatel |
11.08.2011 |
Adresa: |
26256, 26373360, Příbram, Milešov, Klenovice, Klenovice č.ev. 425, 26256 Milešov |
|
Igor Kuchař
|
Neaktivní
od 11.08.2011
|
jednatel |
07.06.2011 |
Adresa: |
25168, 26577739, Kostelec U Křížků, 241 |
|
Cyril Koša
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
07.06.2011 |
Adresa: |
25168, 26577739, Kostelec U Křížků, 241 |
|
Irena Košová
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
jednatel |
07.06.2011 |
Adresa: |
25168, 26577739, Kostelec U Křížků, 241 |
|
Igor Kuchař
|
Neaktivní
od 11.08.2011
|
jednatel |
07.06.2011 |
Adresa: |
25168, 26577739, Praha-východ, Kostelec u Křížků, Kostelec u Křížků, 241, č.p. 241, 25168 Kostelec u Křížků |
|
CYRIL KOŠA
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
07.06.2011 |
Adresa: |
25168, 26577739, Praha-východ, Kostelec u Křížků, Kostelec u Křížků, 241, č.p. 241, 25168 Kostelec u Křížků |
|
IRENA KOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
jednatel |
07.06.2011 |
Adresa: |
25168, 26577739, Praha-východ, Kostelec u Křížků, Kostelec u Křížků, 241, č.p. 241, 25168 Kostelec u Křížků |
|
Cyril Koša
|
Neaktivní
od 07.06.2011
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
14900, 26248182, Praha 4, Šeberov, Karfíkova, 926 |
|
Irena Košová
|
Neaktivní
od 07.06.2011
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
14900, 26248182, Praha 4, Šeberov, Karfíkova, 926 |
|
Igor Kuchař
|
Neaktivní
od 07.06.2011
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
14900, 21840491, Praha 4, Chodov, Konstantinova, 1496/44 |
|
Ing. Vlastimil Fousek
|
Neaktivní
od 26.06.2015
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
26101, Příbram, Podlesí, 374 |
|
Radovan Fousek
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
26101, 23015403, Příbram, Politických vězňů, 145 |
|
Cyril Koša
|
Neaktivní
od 07.06.2011
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
14900, 26248182, Praha, Šeberov, Karfíkova, 926, Karfíkova 926, Šeberov, 14900 Praha 4 |
|
Irena Košová
|
Neaktivní
od 07.06.2011
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
14900, 26248182, Praha, Šeberov, Karfíkova, 926, Karfíkova 926, Šeberov, 14900 Praha 4 |
|
Igor Kuchař
|
Neaktivní
od 07.06.2011
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
14900, 21840491, Praha, Chodov, Konstantinova, 1496, 44, Konstantinova 1496/44, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Vlastimil Fousek
|
Neaktivní
od 26.06.2015
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
374, Příbram, Podlesí, 26101, Podlesí 374, 26101 Příbram, Česká republika |
|
RADOVAN FOUSEK
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
jednatel |
30.09.2008 |
Adresa: |
26101, 23015403, Příbram, Příbram, Příbram VII, Politických vězňů, 145, Politických vězňů 145, Příbram VII, 26101 Příbram |
|